Informazioni su HEMS Swiss Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HEMS Swiss Sàrl
- HEMS Swiss Sàrl è attualmente attiva e opera nel settore «Altro commercio con prodotti diversi». La sede si trova a Attalens.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 07.05.2021.
- L’azienda HEMS Swiss Sàrl è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-113.542.883.
- Aziende con l’indirizzo uguale a HEMS Swiss Sàrl: AMD Group SA, AMD Holding SA, AMD Swiss Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.03.2007
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Attalens
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.537.602-8
IDI/IVA
CHE-113.542.883
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
l'importation, l'exportation, la distribution et la commercialisation de tous produits de même que l'achat, la vente et la détention de tout bien immobilier. La société peut créer des succursales, faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières et conclure tout contrat propre à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- AMD Export Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HEMS Swiss Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005173287, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
HEMS Swiss Sàrl, à Attalens, CHE-113.542.883 (FOSC du 22.07.2020, p. 0/1004942671).
Personne radiée:
AMD Holding SA (CH-217-3537552-1), associée, 200 parts de CHF 100, sans signature.
Nouvelle personne inscrite:
HEMS Holding SA (CHE-164.720.468), à Attalens, associée, 200 parts de CHF 100, sans signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004942671, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
AMD Export Sàrl, à Attalens, CHE-113.542.883 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Nouvelle raison sociale:
HEMS Swiss Sàrl.
Nouveau but:
l'importation, l'exportation, la distribution et la commercialisation de tous produits de même que l'achat, la vente et la détention de tout bien immobilier. La société peut créer des succursales, faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières et conclure tout contrat propre à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Statuts modifiés le 15.07.2020.
Numero di pubblicazione: 5377348, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
AMD Export Sàrl, à Remaufens, CH-217-3537602-8, La société ne déploie en Suisse que des activités administratives, etc. (FOSC du 13.04.2007, p. 6). Siège transféré à Attalens, Chemin des Artisans 38, 1616 Attalens. Statuts modifiés le 23.11.2009.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel. Division de la part de CHF 20'000.-- de l'associée inscrite AMD Holding SA, maintenant domiciliée à Attalens, en 200 parts de CHF 100.--. Fernandes de Matos Ana Catarina, gérante inscrite, maintenant domiciliée à Attalens, est nommée gérante présidente, et Bento Julio Helio Nuno, gérant inscrit, est maintenant domicilié à Attalens. Selon déclaration du 22.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.