Indirizzo
c/o Elektro Bär
Apfelbaumstrasse 15
8050 Zürich
Informazioni su Heinz Bär-Stiftung der Firma Elektro Bär
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Heinz Bär-Stiftung der Firma Elektro Bär
- Heinz Bär-Stiftung der Firma Elektro Bär da Zürich opera nel ramo «Esercizio di una casse pensioni» ed è attiva.
- Heinz Bär-Stiftung der Firma Elektro Bär ha 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 15.12.2022.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-109.713.584.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: Elektro Bär, Elektrobär Immobilien AG, Martin Graf Malergeschäft.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.10.1976
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.900.378-4
IDI/IVA
CHE-109.713.584
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer der Firma "Elektro Bär", in Zürich, sowie deren Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod sowie Unterstützung des Vorsorgenehmers oder seiner Hinterlassenen in Notlagen wie Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit. Der Arbeitgeber kann in die Vorsorge einbezogen werden. Er darf dabei in keiner Hinsicht besser gestellt werden als die Arbeitnehmer. Der Stiftung kann auch das Personal von mit der "Elektro Bär" wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen angeschlossen werden; sie kann zur Finanzierung von Beiträgen und Versicherungsprämien auch Leistungen an andere steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen erbringen, die zugunsten der Destinatäre bestehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dascon AG | Eschenbach (SG) | 15.12.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Argo Consilium AG | Stäfa | 08.01.2010 | 14.12.2022 | |
Treuhand & Immobilien Abt AG | Opfikon | <2004 | 13.10.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bär Heinz-Stiftung der Firma Elektro Bär
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Bär-Stiftung der Firma Elektro Bär
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005628801, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Heinz Bär-Stiftung der Firma Elektro Bär, in Zürich, CHE-109.713.584, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2012, S.0, Publ. 6815018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argo Consilium AG (CH-020.3.007.776-8), in Stäfa, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dascon AG (CHE-106.823.880), in Eschenbach (SG), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6815018, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Heinz Bär-Stiftung der Firma Elektro Bär, in Zürich, CH-020.7.900.378-4, Stiftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2012, Publ. 6696444).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 11.07.2011].
Numero di pubblicazione: 6696444, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Heinz Bär-Stiftung der Firma Elektro Bär, in Zürich, CH-020.7.900.378-4, Stiftung (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S. 32, Publ. 5430554). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirzel, Dr. Hanspeter, von Zürich und Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Heinz, von Rothrist, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Richard, von Rothrist, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Jeannette, von Rothrist, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.