Informazioni su Healthecon AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Healthecon AG
- Healthecon AG con sede a Basel è attiva. Healthecon AG è attiva nel ramo «Ricerca e sviluppo».
- Healthecon AG ha 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.11.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-108.009.784.
- La base dati dell'IPI contiene attualmente 6 marchi o applicazioni dell'azienda Healthecon AG.
- BP3 Switzerland GmbH, CommunityOffice GmbH, David Crépelle coaching.transformation GmbH hanno lo stesso indirizzo come Healthecon AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Stephan Ruckdäschel,
Martijn Van Der Mandele,
Bertram Häussler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.07.1981
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.002.961-5
IDI/IVA
CHE-108.009.784
Ramo economico
Ricerca e sviluppo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Sozio-ökonomische, medizinische, technologische, organisatorische, administrative und politische Forschungs- und Beratungstätigkeit vorrangig über Problemstellungen im Gesundheitswesen von Industrie- und Entwicklungsländern. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Auswertung und Anwendung von Erkenntnissen im Gesundheitswesen u.a. durch Anbieten von Dienstleistungen, Erteilen von Lizenzen und Handel mit Produkten. Im Rahmen des Zweckes kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen oder Gesellschaften beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Copartner Revision AG | Basel | 16.02.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | <2004 | 15.02.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
11.05.2021 | attivo | 17016/2020 | |
20.09.1995 | attivo | 03128/1995 |
Ultimi comunicati FUSC: Healthecon AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005027984, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Healthecon AG, in Basel, CHE-108.009.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3754671).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckdäschel, Dr. Stephan, von Therwil, in Therwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: 3754671, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Healthecon AG, in Basel, CHE-108.009.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3627905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruof, Prof. Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckdäschel, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Therwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3627905, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Healthecon AG, in Basel, CHE-108.009.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3413067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Dr. Eva Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Grenzach-Wyhlen (DE), Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.