Informazioni su HBZ Matt AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HBZ Matt AG
- HBZ Matt AG ha sede a Schwarzenberg LU, è attiva e opera nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni».
- Il dirigenza è composto da ha 8 persone. L’azienda è stata costuita nel 25.08.2022.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 23.06.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-278.949.701.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Margaretha Koch,
Christoph Portmann,
Hans Rudolf Durrer,
Marco Franz Isenegger,
Diego Bazzocco
i più recenti aventi diritto di firma
Margaretha Koch,
Christoph Portmann,
Hans Rudolf Durrer,
Marco Franz Isenegger,
Diego Bazzocco
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.08.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schwarzenberg
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.814.878-0
IDI/IVA
CHE-278.949.701
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Hotel- & Gastronomiebetrieben, Handel mit Immobilien und Dienstleistungen im Bereich Vermarktung und Bewirtschaftung von Immobilien; Managementdienstleistungen im Bereich Tagungen, Kongresse und Events sowie im Bereich Freizeit und Kultur. Die Gesellschaft kann Gastronomiebetriebe beraten sowie alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Lizenzen erwerben, halten und vergeben, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 30.08.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HBZ Matt AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005776271, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HBZ Matt AG, in Schwarzenberg, CHE-278.949.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Erna Therese, von Bürglen (UR), in Sarnen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005550285, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HBZ Matt AG, in Schwarzenberg, CHE-278.949.701, Mattstrasse 19, 6103 Schwarzenberg LU, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.08.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Hotel- & Gastronomiebetrieben, Handel mit Immobilien und Dienstleistungen im Bereich Vermarktung und Bewirtschaftung von Immobilien;
Managementdienstleistungen im Bereich Tagungen, Kongresse und Events sowie im Bereich Freizeit und Kultur. Die Gesellschaft kann Gastronomiebetriebe beraten sowie alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Lizenzen erwerben, halten und vergeben, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre erfolgen, falls das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Koch, Margaretha, genannt Margrit, von Büttikon, in Engelberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bazzocco, Diego, von Ramlinsburg, in Sarnen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Hans Rudolf, genannt Hans-Ruedi, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenegger, Marco Franz, von Römerswil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Christoph, von Doppleschwand, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Silvia, von Luzern, in Schwarzenberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Erna Therese, von Bürglen (UR), in Sarnen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossard, Nicole Andrea, von Zug und Meggen, in Schwarzenberg, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Evelyn, von Sisikon, in Kriens, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.