Informazioni su Hasler Kranservice AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hasler Kranservice AG
- Hasler Kranservice AG ha sede a Möriken AG ed è attiva. Essa opera nel ramo «Noleggio di macchine ed altri beni mobili».
- Hasler Kranservice AG ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.10.2012. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-106.317.401.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.07.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Möriken-Wildegg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.007.786-7
IDI/IVA
CHE-106.317.401
Ramo economico
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Montage, Demontage, Reparaturen und Revisionen von Baukranen und Handel mit Baumaschinen; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Patente, Lizenzen und Vertretungen übernehmen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hasler Kranservice AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6878444, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hasler Kranservice AG, in Möriken-Wildegg, CH-400.3.007.786-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 3, Publ. 5418560).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Martin, von Walkringen, in Möriken-Wildegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hasler, Francine, von Walkringen, in Möriken AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5418560, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hasler Kranservice AG, in Möriken-Wildegg, CH-400.3.007.786-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2002, S. 1, Publ. 746168).
Statutenänderung:
17.12.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verena Wilhelm, in Wettingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 746168, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hasler Kranservice AG, bisher in Biberstein, Montage, Demontage von Baukranen sowie Handel mit Baumaschinen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2002, S. 2).
Statutenänderung:
14.11.2002.
Sitz neu:
Möriken-Wildegg.
Domizil neu:
Alpweg 11, 5103 Möriken.
Zweck neu:
Montage, Demontage, Reparaturen und Revisionen von Baukranen und Handel mit Baumaschinen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Patente, Lizenzen und Vertretungen übernehmen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage anlässlich der Gründung vom 25.07.1988 ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Martin, von Walkringen, in Möriken-Wildegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biberstein].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.