Informazioni su HARTMETALL ESTECH AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HARTMETALL ESTECH AG
- HARTMETALL ESTECH AG è una Società anonima con sede a Hitzkirch. HARTMETALL ESTECH AG appartiene al settore «Fabbricazione di prodotti metallo» ed è attualmente attiva.
- C'é 9 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 18.04.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-102.209.184.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: ESTECH Group AG, HM RTP GmbH, UR-Immo Labora AG.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Felix Josef Heimgartner,
Christoph Allemann,
Martin Bruno Helfenstein-Ammann,
Lars Wiese
i più recenti aventi diritto di firma
Michael Bick,
Felix Josef Heimgartner,
Christoph Allemann,
Manfred Sackermann,
Roger Willi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.06.1978
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hitzkirch
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.002.981-4
IDI/IVA
CHE-102.209.184
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti metallo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation von und Handel mit Hart- und Sintermetallen sowie metallkeramischen Produkten; Beteiligungen; Gewährung von Darlehen sowie Erwerb oder Veräusserung von Immaterialgüterrechten; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MOORE STEPHENS LUZERN AG | Luzern | 30.04.2019 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Acklin & Keusch AG | Aarau | 25.03.2010 | 29.04.2019 | |
GECKO Treuhand GmbH | Wettingen | 03.08.2004 | 24.03.2010 | |
Eutag Eugster Treuhand AG | Aarau | <2004 | 02.08.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Alfred Sager & Cie AG
- Sager Alfred & Cie. AG
- Sager Alfred & Cie AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HARTMETALL ESTECH AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006011952, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HARTMETALL ESTECH AG, in Hitzkirch, CHE-102.209.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788423).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenstein, Martin, von Sempach, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Titterten];
Bick, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005788423, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HARTMETALL ESTECH AG, in Hitzkirch, CHE-102.209.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2021, Publ. 1005294401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Payne, Jason, von Hergiswil (NW), in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Stephanie, österreichische Staatsangehörige, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Christoph, von Rüttenen, in Lindau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimgartner, Felix, von Fislisbach, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sackermann, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Menziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willi, Roger, von Ballwil und Hitzkirch, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005294401, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HARTMETALL ESTECH AG, in Hitzkirch, CHE-102.209.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2020, Publ. 1004887464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muff, Fabian, von Neuenkirch, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiwadel, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Payne, Jason, von Hergiswil (NW), in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.