Succursale (1)
Informazioni su HANS SCHMID AG BAUUNTERNEHMUNG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HANS SCHMID AG BAUUNTERNEHMUNG
- HANS SCHMID AG BAUUNTERNEHMUNG ha sede a Rüderswil ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Construzione del soprassuolo».
- L’azienda è stata costituita nel 24.09.1964.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.07.2022, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-102.503.844.
- Oltre all’azienda HANS SCHMID AG BAUUNTERNEHMUNG sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Hans Schmid AG Baudienstleistungen, Spenglerei und Sanitär 4u GmbH.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Niklaus Schmid,
Jonas Lehmann,
Svenja Schmid,
Vanessa Schmid
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.09.1964
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rüderswil
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.007.433-4
IDI/IVA
CHE-102.503.844
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Hoch- und Tiefbaugeschäftes. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Thales Organisation AG | Belp | 09.03.2021 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Burri Treuhand Schüpfen GmbH | Schüpfen | 10.07.2012 | 08.03.2021 | |
Treuhandbüro Sutter AG | Langnau im Emmental | 06.05.2004 | 09.07.2012 | |
K. Neuenschwander Treuhand GmbH in Liquidation | Konolfingen | <2004 | 05.05.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SCHMID HANS AG BAUUNTERNEHMUNG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HANS SCHMID AG BAUUNTERNEHMUNG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005525812, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HANS SCHMID AG BAUUNTERNEHMUNG, in Rüderswil, CHE-102.503.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2022, Publ. 1005509662).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Niklaus, von Lauperswil, in Langnau im Emmental, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005509662, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HANS SCHMID AG BAUUNTERNEHMUNG, in Rüderswil, CHE-102.503.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118733).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Jonas, von Langnau im Emmental, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005118733, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HANS SCHMID AG BAUUNTERNEHMUNG, in Rüderswil, CHE-102.503.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grotz + Burri Treuhand AG (CHE-108.028.959), in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Niklaus, von Lauperswil, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Thales Organisation AG (CHE-107.816.440), in Belp, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.