Informazioni su Hans Rhyn AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hans Rhyn AG
- Hans Rhyn AG con sede a Bollodingen è attiva. Hans Rhyn AG è attiva nel ramo «Fabbricazione di macchine utensili».
- Hans Rhyn AG è stata costituita nel 02.03.1979.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 17.10.2022.
- Hans Rhyn AG è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-102.007.054.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.03.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bettenhausen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.007.151-0
IDI/IVA
CHE-102.007.054
Ramo economico
Fabbricazione di macchine utensili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und Vertrieb von Stanz- und Spritzwerkzeugen, Herstellung und Vertrieb von Vorrichtungen, Lehren und Präzisionsmaschinenteilen sowie verwandten Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Immobiliengesellschaften und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Aktionären, Konzerngesellschaften und Dritten Darlehen gewähren oder für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten bestellen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HTO Treuhand AG | Olten | 16.01.2014 | 16.10.2022 | |
Andreas Schärer Treuhand GmbH | Herzogenbuchsee | 28.04.2009 | 15.01.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Rhyn Hans AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Rhyn AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005584262, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hans Rhyn AG, in Bettenhausen, CHE-102.007.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025390).
Statutenänderung:
29.09.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und Vertrieb von Stanz- und Spritzwerkzeugen, Herstellung und Vertrieb von Vorrichtungen, Lehren und Präzisionsmaschinenteilen sowie verwandten Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Immobiliengesellschaften und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Aktionären, Konzerngesellschaften und Dritten Darlehen gewähren oder für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten bestellen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 22.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag allfällig gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HTO Treuhand AG (CHE-107.086.865), in Olten, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005025390, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hans Rhyn AG, in Bettenhausen, CHE-102.007.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004555161).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flühmann, Christoph, von Bettenhausen, in Lotzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hofer, Christoph, in Langenthal].
Numero di pubblicazione: HR02-1004555161, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hans Rhyn AG, in Bettenhausen, CHE-102.007.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1289455).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rhyn, Andreas, von Bollodingen, in Bollodingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meyer-Rhyn, Erwin, von Ohmstal, in Bollodingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Christoph, von Bettenhausen, in Langenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hofer, Manuel Peter, von Bettenhausen, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hofer-Rhyn, Regine, von Bettenhausen, in Bollodingen (Bettenhausen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.