Informazioni su Hans Imbach AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hans Imbach AG
- Hans Imbach AG da Riehen opera nel ramo «Verniciatore» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 10.07.1984 e ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 03.12.2020.
- L'IDI della azienda è CHE-101.508.543.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.07.1984
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Riehen
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.003.032-7
IDI/IVA
CHE-101.508.543
Ramo economico
Verniciatore
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Malerarbeiten, Tapeziererarbeiten und Gebäudeisolationen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BMF ProConsulting AG | Basel | 20.05.2005 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ordin AG in Liquidation | Saint-Imier | <2004 | 19.05.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Weber & Imbach AG, Malergeschäft
- Imbach Hans AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Imbach AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005038364, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hans Imbach AG, in Riehen, CHE-101.508.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, S.0, Publ. 1714623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guthauser, Christine, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guthauser, Marc, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zeiningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1714623, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hans Imbach AG, in Riehen, CHE-101.508.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1435887).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BMF ProConsulting AG (CHE-104.127.516), in Basel, Revisionsstelle [bisher: BMF ProConsulting AG];
Guthauser, Marc, von Zeiningen, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Guthauser, Christine, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1435887, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hans Imbach AG, in Riehen, CHE-101.508.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2005, S. 5, Publ. 2844448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imbach, Johann, von Altbüron und Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Imbach, Monika, von Altbüron und Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guthauser, Marc, von Zeiningen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.