Informazioni su H. Räss GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu H. Räss GmbH
- H. Räss GmbH ha sede a Bern ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili».
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 21.12.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda H. Räss GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-111.640.440.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.05.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.4.033.067-4
IDI/IVA
CHE-111.640.440
Ramo economico
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Durchführen von Reparaturen und den Handel mit Haushaltsapparaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte: gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: H. Räss GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005362533, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
H. Räss GmbH, in Bern, CHE-111.640.440, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S.6, Publ. 5963214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thüler-Räss, Eva, von Landiswil, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thüler, Remo, von Sumiswald, in Neuenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5963214, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
H. Räss GmbH, in Bern, CH-035.4.033.067-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2004, S. 2, Publ. 2252846).
Statutenänderung:
14.12.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Durchführen von Reparaturen und den Handel mit Haushaltsapparaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich. Gemäss Erklärung vom 17.03.2010 / 14.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thüler, Remo, von Sumiswald, in Neuenegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Thüler-Räss, Eva, von Landiswil, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Numero di pubblicazione: 2252846, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
H. Räss GmbH, in Bern, Werkgasse 20, 3018 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.05.2004.
Zweck:
Durchführen von Reparaturen und Handel mit Haushaltsapparaten;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Heinz Räss Inhaber R. Thüler', in Bern, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 3.5.2004 und Bilanz per 31.12.2003 mit Aktiven von CHF 504'416.59 und Passiven von CHF 394'215.75, wofür CHF 18'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 92'200.84 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Thüler, Remo, von Sumiswald, in Neuenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Thüler-Räss, Eva, von Landiswil, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.