Indirizzo
c/o TQM Technical Quality Management GmbH
Soorpark
9606 Bütschwil
Informazioni su H-forte Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu H-forte Stiftung
- H-forte Stiftung con sede a Bütschwil è attiva. H-forte Stiftung è attiva nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’Organizzazione H-forte Stiftung è composta da 7 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 21.10.2022.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone SG con l’IDI CHE-112.141.547.
- 12 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: A. Hürlimann Bau AG, Artanis Property AG, clevertech systemtechnik ag.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Adrian Ammann,
Rainer Schudel,
Hans Küng,
Dr. Ovidio Goffredo Giovanni Pitzurra,
Dieter Heinz Geissler
i più recenti aventi diritto di firma
Adrian Ammann,
Rainer Schudel,
Hans Küng,
Dr. Ovidio Goffredo Giovanni Pitzurra,
Dieter Heinz Geissler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.12.2004
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bütschwil-Ganterschwil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.7.056.418-4
IDI/IVA
CHE-112.141.547
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung H-forte, setzt sich die sichere und nachweisliche Prozessbeherrschung zum Ziel. Mit der H-forte sollen Wege aufgezeigt werden, wie durch Vorgabe kostenoptimierter Qualitätsstandards zum Beispiel im Spital-Bereich einheitliche Bedingungen geschaffen werden können; Hauptthemen sind aktuelle Aspekte wie: Anlagen- und Systemtechnik, Prozessoptimierung, Infrastruktur, Qualitätssicherung, unter Berücksichtigung der Haftpflichtaspekte sowie der Wahrnehmung von Eigenverantwortung mittels Selbstkontrolle; dies auch in Abstimmung mit den zuständigen Instanzen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Gunten Treuhand AG | St. Gallen | 05.03.2007 | 03.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- H-forte
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: H-forte Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005588443, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
H-forte Stiftung, in Bütschwil-Ganterschwil, CHE-112.141.547, Stiftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zannier, Walter Aniceto, von Glarus Nord, in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005554297, Ufficio del registro di commercio Glarona
H-forte Stiftung, in Glarus Nord, CHE-112.141.547, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2016, S.0, Publ. 3157303). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bütschwil-Ganterschwil im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005554544, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
H-forte Stiftung, bisher in Glarus Nord, CHE-112.141.547, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2016, Publ. 3157303).
Urkundenänderung:
02.11.2021. 19.07.2022.
Sitz neu:
Bütschwil-Ganterschwil.
Domizil neu:
c/o TQM Technical Quality Management GmbH, Soorpark, 9606 Bütschwil.
Zweck neu:
Die Stiftung H-forte, setzt sich die sichere und nachweisliche Prozessbeherrschung zum Ziel.
Mit der H-forte sollen Wege aufgezeigt werden, wie durch Vorgabe kostenoptimierter Qualitätsstandards zum Beispiel im Spital-Bereich einheitliche Bedingungen geschaffen werden können;
Hauptthemen sind aktuelle Aspekte wie:
Anlagen- und Systemtechnik, Prozessoptimierung, Infrastruktur, Qualitätssicherung, unter Berücksichtigung der Haftpflichtaspekte sowie der Wahrnehmung von Eigenverantwortung mittels Selbstkontrolle;
dies auch in Abstimmung mit den zuständigen Instanzen. [Streichung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [gestrichen: Genehmigung der Stiftungsurkunde vom 11.09.2015 durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 11.05.2016.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pitzurra, Dr. Ovidio Goffredo Giovanni, von Basel, in Altstätten SG (Altstätten), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng, Hans, von Muri (AG), in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ammann, Adrian, von Ermatingen, in Igis (Landquart), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geissler, Dieter Heinz, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glaus, Peter Paul, von Niederried bei Interlaken, in Zufikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schudel, Rainer, von Beggingen, in Fehraltorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zannier, Walter Aniceto, von Glarus Nord, in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Anpassung Funktionen aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.