Informazioni su H & B Consulting AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu H & B Consulting AG
- H & B Consulting AG opera nel settore «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attualmente attiva. La sede è a Bottighofen.
- La dirigenza dell’azienda H & B Consulting AG è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 02.03.2023.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio TG con l’IDI CHE-390.915.990.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 26 altre aziende attive. Queste includono: altrimo ag, Amagvi Zweite AG, Baukubatur AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.11.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bottighofen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.445.014-4
IDI/IVA
CHE-390.915.990
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export von und den Handel mit Waren aller Art insbesondere von Non-Food Artikeln sowie deren Logistik und Lagerung. Die Gesellschaft erbringt zudem allgemeine Beratungsdienstleistungen insbesondere im Bereich Sicherheit. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum/Immobilien im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten sowie Lizenzen, Patente und immaterielle Güterrechte zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Uila Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: H & B Consulting AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005691480, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
H & B Consulting AG, in Bottighofen, CHE-390.915.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mésaros, Richard, slowakischer Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Patrick, von Gams, in Männedorf, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005559696, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Uila Holding AG, in Bottighofen, CHE-390.915.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005010078).
Statutenänderung:
30.09.2022.
Firma neu:
H & B Consulting AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export von und den Handel mit Waren aller Art insbesondere von Non-Food Artikeln sowie deren Logistik und Lagerung. Die Gesellschaft erbringt zudem allgemeine Beratungsdienstleistungen insbesondere im Bereich Sicherheit. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum/Immobilien im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten sowie Lizenzen, Patente und immaterielle Güterrechte zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wullschleger, Werner, von Zofingen, in Bonau (Wigoltingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kopocsi, Alexandra, ungarische Staatsangehörige, in Veresegyhaz (HU), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halaszy, Karol, slowakischer Staatsangehöriger, in Vysoke Tatry (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mésaros, Richard, slowakischer Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.