Informazioni su Gysin Asiko AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gysin Asiko AG
- Gysin Asiko AG ha sede a Böckten ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fabbricazione di prodotti metallo».
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 27.06.2013.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 02.06.2023.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BL con l’IDI CHE-327.073.157.
- 2 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: PG-Immobilien AG, TG Holding AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Christian Martin Herbst,
Thomas Gysin,
Urs Luginbühl,
Eric Jecker,
Markus Gysin
i più recenti aventi diritto di firma
Christian Martin Herbst,
Thomas Gysin,
Urs Luginbühl,
Eric Jecker,
Markus Gysin
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.06.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Böckten
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.016.994-4
IDI/IVA
CHE-327.073.157
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti metallo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Metallverarbeitungsfirma im Bereich der Projektierung, Planung, Herstellung und Montage von Metallkonstruktionen für den Stahl-, Apparate- und Anlagenbau. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten oder erwerben sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Urs Baumann & Partner AG | Reinach (BL) | 27.06.2019 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Stephan Revisions AG | Muttenz | 30.09.2013 | 26.06.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gysin Asiko AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005759126, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Gysin Asiko AG, in Böckten, CHE-327.073.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Ulrich, von Tecknau, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herbst, Christian, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005365613, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Gysin Asiko AG, in Böckten, CHE-327.073.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004661380).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysin, Thomas, von Tecknau, in Zeglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004661380, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Gysin Asiko AG, in Böckten, CHE-327.073.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stephan Revisions AG (CHE-103.892.287), in Muttenz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urs Baumann & Partner AG (CHE-105.607.486), in Reinach (BL), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.