Indirizzo
Route de l'Aéroport 21
1215 Genève 15 Aéroport
Informazioni su GVAssistance SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GVAssistance SA
- GVAssistance SA a Genève 15 Aéroport è una Società anonima nel ramo «Altri servizi sociali». GVAssistance SA è attiva.
- La dirigenza dell’azienda GVAssistance SA è composta da 9 persone. L’azienda è stata costuita nel 22.10.2009.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.02.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio GE con l’IDI CHE-115.154.807.
- Oltre all’azienda GVAssistance SA sono iscritte 11 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Aéroport International de Genève, Checkport Suisse AG, succursale de Le Grand-Saconnex, Custodio AG, succursale du Grand-Saconnex.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Willi Ruf,
Stéphane Della Corte,
Andreas Keller,
Jürg Siegenthaler,
Lukas Gyger
i più recenti aventi diritto di firma
Willi Ruf,
Stéphane Della Corte,
Durali Toraman,
Katja Lambert,
Andreas Keller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.10.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Le Grand-Saconnex
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.034.364-6
IDI/IVA
CHE-115.154.807
CHE-116.317.377 IVA
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exercice de toutes activités par rapport au rendement de prestations de service d'assistance en faveur des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite (PRM), des enfants et des mineurs non accompagnés (Unaccompanied Minors), des voyageurs non familiers à l'endroit de l'Aérodrome et des transports de malades à l'Aéroport International de Genève (AIG).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 07.11.2017 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lancy | 22.09.2011 | 06.11.2017 | |
Deloitte SA | Genève | 08.09.2010 | 21.09.2011 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 28.10.2009 | 07.09.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- GVAssistance Ltd.
- GVAssistance AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GVAssistance SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005955538, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
GVAssistance SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-115.154.807 (FOSC du 02.06.2023, p. 0/1005759520). Protais Yohan, Kerner Eva-Maria ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. Ruf Willi, de Trub, à Zurich, vice-président, et Della Corte Stéphane, d'Italie, à Saint-Genis-Pouilly, FRA, sont membres du conseil d'administration, tous deux avec signature collective à deux sont.
Numero di pubblicazione: HR02-1005759520, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
GVAssistance SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-115.154.807 (FOSC du 25.04.2023, p. 0/1005732033). Procuration collective à deux a été conférée à Lambert Katia, de France, à Etrembières, FRA et Toraman Durali, de France, à Bonneville, FRA.
Numero di pubblicazione: HR02-1005732033, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
GVAssistance SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-115.154.807 (FOSC du 24.10.2022, p. 0/1005589853). Stefani Bruno n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Keller Andreas, de Kleinandelfingen, à Andelfingen, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.