Informazioni su Gschwend AG Gastro-Bau
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gschwend AG Gastro-Bau
- Gschwend AG Gastro-Bau è una Società anonima con sede a Thun. Gschwend AG Gastro-Bau appartiene al settore «Architettura d'interni e arredamento» ed è attualmente attiva.
- Gschwend AG Gastro-Bau ha 2 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 04.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della azienda è CHE-102.465.356.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Gschwend AG Gastro-Bau: Belvista Holding AG, Gschwend Gastrobau Holding AG, Invisio AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.02.1962
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.006.209-0
IDI/IVA
CHE-102.465.356
Ramo economico
Architettura d'interni e arredamento
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt als Gesamteinrichter die Ausführung von Aufträgen der Innenarchitektur, insbesondere im Gastronomiebereich sowie den Handel mit allen damit zusammenhängenden Einrichtungsgegenständen. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
WISTAG Revision AG | Thun | 21.08.2008 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Thun | 20.09.2006 | 20.08.2008 | |
B&N Treuhand GmbH | Steffisburg | <2004 | 19.09.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gschwend AG Raumgestaltung Steffisburg
- Möbelfabrik Gschwend AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gschwend AG Gastro-Bau
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006075381, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gschwend AG Gastro-Bau, in Thun, CHE-102.465.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2022, Publ. 1005474067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Hans, von Gurzelen, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Raymond, von Frutigen, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zürcher, Samuel, von Frutigen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005474067, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gschwend AG Gastro-Bau, in Thun, CHE-102.465.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4243003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Claudine, von Gurzelen, in Steffisburg, Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Hans, von Gurzelen, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4243003, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gschwend AG Gastro-Bau, in Thun, CHE-102.465.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3278229).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Raymond, von Frutigen, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.