Indirizzo
c/o Olivier Thévoz, avocat
Rue Etraz 4
1003 Lausanne
Informazioni su Grytviken Investment SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Grytviken Investment SA
- Grytviken Investment SA a Lausanne è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». Grytviken Investment SA è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 07.07.2016.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 05.03.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Grytviken Investment SA è iscritta con l’IDI CHE-181.714.233.
- Atelier UP Sàrl, Bader Création Sàrl, CashSentinel SA hanno lo stesso indirizzo come Grytviken Investment SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Guillaume Chatelain,
Sebastian Brian René Ledermann,
Olivier Thévoz,
Marc Ledermann
i più recenti aventi diritto di firma
Guillaume Chatelain,
Sebastian Brian René Ledermann,
Olivier Thévoz,
Marc Ledermann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.07.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.168.429-5
IDI/IVA
CHE-181.714.233
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but d'acquérir, de vendre, de gérer et d'administrer tous actifs mobiliers et immobiliers, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Lausanne SA | Lausanne | 12.07.2016 | 27.08.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Grytviken Investment SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005978028, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Grytviken Investment SA, à Lausanne, CHE-181.714.233 (FOSC du 08.07.2022, p. 0/1005516843). Statuts modifiés le 14.09.2023. Gagnebin Hillynca et Ledermann Carina ne sont plus administratrices;
leur signature est radiée. Ledermann Sebastian Brian René est maintenant à Genève. Chatelain Guillaume, de Lully (VD), à Nyon, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Suppression de la disposition relative à la reprise de biens envisagée suite à l'abrogation de l'art. 628 aCO.
Numero di pubblicazione: HR02-1005516843, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Grytviken Investment SA, à Bogis-Bossey, CHE-181.714.233 (FOSC du 08.03.2021, p. 0/1005118224). Statuts modifiés le 28.06.2022. Siège transféré à Lausanne.
Nouvelle adresse:
Rue Etraz 4, c/o Olivier Thévoz, avocat, 1003 Lausanne.
Numero di pubblicazione: HR02-1005118224, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Grytviken Investment SA, à Bogis-Bossey, CHE-181.714.233 (FOSC du 28.08.2019, p. 0/1004704534). Ledermann Sebastian Brian René, d'Yverdon-les-Bains, à Bogis-Bossey, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.