Informazioni su Grunder Holding GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Grunder Holding GmbH
- Grunder Holding GmbH ha sede a Utzigen, è attiva e opera nel ramo «Esercizio di una società partecipate».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 16.12.2013.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 22.06.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-445.082.568.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Vechigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.058.958-0
IDI/IVA
CHE-445.082.568
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen, insbesondere von Firmen in der Holzverarbeitungsbranche. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen, Zweigniederlassungen gründen, mit anderen Gesellschaften fusionieren, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, vermieten, verwalten und wieder veräussern sowie alle jene Geschäfte abschliessen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ETU Einrichtungsberatung GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Grunder Holding GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005775005, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ETU Einrichtungsberatung GmbH, in Bern, CHE-445.082.568, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, S.0, Publ. 1245911).
Statutenänderung:
31.05.2023.
Firma neu:
Grunder Holding GmbH.
Sitz neu:
Vechigen.
Domizil neu:
Hutmatt 168, 3068 Utzigen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen, insbesondere von Firmen in der Holzverarbeitungsbranche. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen, Zweigniederlassungen gründen, mit anderen Gesellschaften fusionieren, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, vermieten, verwalten und wieder veräussern sowie alle jene Geschäfte abschliessen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Utiger, Erich Thomas, von Wiggiswil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Sandro, von Vechigen, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1245911, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ETU Einrichtungsberatung GmbH, in Bern, CHE-445.082.568, c/o Erich T. Utiger, Brechbühlerstrasse 11, 3006 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.12.2013.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Planung im Bereich der Objektmöblierung. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen, Zweigniederlassungen gründen, mit anderen Gesellschaften fusionieren, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, vermieten, verwalten und wieder veräussern sowie alle jene Geschäfte abschliessen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 05.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Utiger, Erich Thomas, von Wiggiswil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.