Informazioni su Grüenseeli AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Grüenseeli AG
- Grüenseeli AG è una Società anonima con sede a Wiedlisbach. Grüenseeli AG appartiene al settore «Servizi sport» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 24.07.1967.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 08.08.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Grüenseeli AG è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-101.917.278.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Yvonne Nussbaumer,
Roland Alois Engeler,
Bernhard Fiechter,
Sandro Bonaventura
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.07.1967
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wiedlisbach
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.007.019-1
IDI/IVA
CHE-101.917.278
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bau und Betrieb einer Schwimmbadanlage in Wiedlisbach.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Grünseeli AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Grüenseeli AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006102247, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Grüenseeli AG, in Wiedlisbach, CHE-101.917.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005131909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pichler, Kerstin, österreichische Staatsangehörige, in Wolfisberg (Niederbipp), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Yvonne, von Trubschachen, in Wiedlisbach, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005131909, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Grüenseeli AG, in Wiedlisbach, CHE-101.917.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kopp, Hans Martin, von Wiedlisbach, in Wiedlisbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engeler, Roland, von Aadorf, in Oberbipp, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Bernhard, von Dürrenroth, in Wiedlisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004888352, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Grüenseeli AG, in Wiedlisbach, CHE-101.917.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2970923).
Domizil neu:
Römerhofweg 3, 4537 Wiedlisbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichelberger-Stampfli, Sonja Dorothea, von Aeschi SO, in Wiedlisbach, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichler, Kerstin, österreichische Staatsangehörige, in Wolfisberg (Niederbipp), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.