Informazioni su Groll GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Groll GmbH
- Groll GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Carpenteria, coprietto e construzione in legno». La sede si trova a Köniz.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 12.07.2010.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 13.01.2016.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-115.832.211.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.07.2010
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Köniz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.048.136-8
IDI/IVA
CHE-115.832.211
Ramo economico
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Dachdeckereigeschäftes, die Erbringung von Baudienstleistungen aller Art und den Verkauf von in diesem Zusammenhang stehenden Produkten und Materialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, halten oder veräussern, Immaterialgüter erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Groll GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2593151, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Groll GmbH, in Köniz, CHE-115.832.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, Publ. 1521517).
Domizil neu:
Blinzernfeldweg 9, 3098 Köniz.
Numero di pubblicazione: 1521517, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Groll GmbH, in Köniz, CHE-115.832.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 4, Publ. 5729930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhaus, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groll, Fortunat, von Trimmis, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5729930, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Groll GmbH, in Köniz, CH-036.4.048.136-8, Könizstrasse 249, 3097 Liebefeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.07.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Dachdeckereigeschäftes, die Erbringung von Baudienstleistungen aller Art und den Verkauf von in diesem Zusammenhang stehenden Produkten und Materialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, halten oder veräussern, Immaterialgüter erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 06.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Groll, Fortunat, von Trimmis, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Neuhaus, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.