Succursale (1)
Informazioni su Gritec AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gritec AG
- Gritec AG ha sede a Grüsch ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Uffici di architettura e ingegneria».
- Gritec AG è stata costituita nel 19.02.1990.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 21.02.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GR è il seguente: CHE-106.056.608.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Michael Geroschus,
Ernst Gernot Schranz,
Markus Karl Georg Feeser,
Jann Egli,
Matthias Schwaninger
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.02.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Grüsch
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.003.144-0
IDI/IVA
CHE-106.056.608
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vermittlung und Durchführung von beratenden Ingenieurleistungen für die Erforschung und Entwicklung von Systemen, Maschinen und Anlagen (unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen Mensch, Technologie und Umwelt) sowie deren Nutzbarmachung; die Gesellschaft kann auch Beteiligungen und Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Center AG | Chur | 25.06.2007 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Index Treuhand + Immobilien AG | Zug | <2004 | 24.06.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gritec AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005967113, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gritec AG, in Grüsch, CHE-106.056.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005612097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenzin, Placi, von Sumvitg, in Walenstadt, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005612097, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gritec AG, in Grüsch, CHE-106.056.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523169).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geroschus, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenzin, Placi, von Sumvitg, in Walenstadt, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005523169, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gritec AG, in Grüsch, CHE-106.056.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005379321).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwendener, Kurt, von Buchs SG, in Sevelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sprecher, René, von Jenaz, in Jenaz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenzin, Placi, von Sumvitg, in Walenstadt, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.