Informazioni su Gretz Communications AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gretz Communications AG
- Gretz Communications AG ha sede a Bern, è attiva e opera nel ramo «Servizi per consulenza PR».
- La dirigenza dell’azienda Gretz Communications AG è composta da 3 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 31.10.2022.
- L’azienda Gretz Communications AG è iscritta con l’IDI CHE-109.061.439.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.06.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.015.313-7
IDI/IVA
CHE-109.061.439
Ramo economico
Servizi per consulenza PR
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen im Kommunikationsbereich sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 20.01.2012 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand-Zentrum AG | Muri bei Bern | <2004 | 19.01.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gretz Communications AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005593721, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gretz Communications AG, in Bern, CHE-109.061.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3607473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilomen, Brigitte, von Wengi, in Uetendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gretz, Gerhard, von Brig-Glis, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Fabbris, Laura, italienische Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3607473, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gretz Communications AG, in Bern, CHE-109.061.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1951639).
Domizil neu:
Zähringerstrasse 16, 3012 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilomen, Brigitte, von Wengi, in Uetendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Ursula Therese, von Wattenwil, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1951639, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gretz Communications AG, in Bern, CHE-109.061.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2012, Publ. 6513824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wasserfallen, Simone, von Kerzers, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CH-035.3.001.220-2)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.