Informazioni su greencom gmbh
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu greencom gmbh
- greencom gmbh con sede a Weinfelden è una Società a garanzia limitata nel ramo «Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti». greencom gmbh è attiva.
- greencom gmbh ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 11.09.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda greencom gmbh è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-109.094.261.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: Bissegger Service - Reparaturen, Hermann Greminger Tiefbau AG, monobloc AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.06.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Weinfelden
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.4.014.617-9
IDI/IVA
CHE-109.094.261
Ramo economico
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Kompostierung. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige betreiben, sich an Unternehmen aller Art beteiligen sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: greencom gmbh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006127313, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
greencom gmbh, in Weinfelden, CHE-109.094.261, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2022, Publ. 1005570085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markwalder, Markus, von Obersiggenthal, in Mettlen (Bussnang), Geschäftsführer, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Hans, von Schangnau, in Ottoberg (Märstetten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005570085, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
greencom gmbh, in Weinfelden, CHE-109.094.261, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005285093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rietmann, Daniel, von Amlikon-Bissegg, in Amlikon (Affeltrangen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 53 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tschann, Franz, von Eschlikon, in Ottoberg (Märstetten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Hans, von Schangnau, in Ottoberg (Märstetten), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005285093, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
greencom gmbh, in Weinfelden, CHE-109.094.261, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2011, S.0, Publ. 6453878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markwalder, Markus, von Obersiggenthal, in Mettlen (Bussnang), Geschäftsführer, mit Einzelprokura.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.