Indirizzo
Blvd de l'Arc-en-Ciel 36
1030 Bussigny
Informazioni su GrafTech Switzerland SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GrafTech Switzerland SA
- GrafTech Switzerland SA da Bussigny opera nel ramo «Commercio con macchine» ed è attiva.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- Il 15.06.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-108.692.436.
- Creditreform Romandie GNT SA, Geo Data Solutions, IT IS GIS SA, GO Conseils Sàrl sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Timothy Kevin Flanagan,
Iñigo Perez Ortiz,
Jeremy Shawn Halford,
Fabio Ervino Alfonso Spirgi
i più recenti aventi diritto di firma
Timothy Kevin Flanagan,
Iñigo Perez Ortiz,
Jeremy Shawn Halford,
Fabio Ervino Alfonso Spirgi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.11.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bussigny
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.084.113-0
IDI/IVA
CHE-108.692.436
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toute activité en relation avec la production et l'utilisation de produits en carbone et en graphite et, notamment, d'électrodes en carbone et en graphite; prise ou acquisition de brevets, marques de fabrique, licences, autres droits de propriété intellectuelle et procédés relatifs aux activités visées ci-dessus; création, acquisition, construction, installation, prise à bail et exploitation d'usine, de fonds de commerce et de locaux nécessaires aux activités susvisées ou pouvant en faciliter l'extension et le développement; fabrication ou revente de matériel et équipement relatif aux activités visées ci-dessus, ainsi que prestations de services relatives auxdites activités; toute prestation dans les affaires de même nature ou se rattachant directement ou indirectement auxdites activités.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte SA | Genève | 14.12.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 10.08.2004 | 13.12.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- UCAR S.A.
- UCAR SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GrafTech Switzerland SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005496443, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
GrafTech Switzerland SA, à Bussigny, CHE-108.692.436 (FOSC du 09.12.2021, p. 0/1005353613). Coburn Quinn J n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Flanagan Timothy Kevin, des USA, à North Royalton (USA), est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005353613, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
GrafTech Switzerland SA, à Bussigny, CHE-108.692.436 (FOSC du 22.04.2020, p. 0/1004875427). Karleskind Jean-Yves n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Perez Ortiz Iñigo est nommé président et directeur général.
Numero di pubblicazione: HR02-1004875427, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
GrafTech Switzerland SA, à Bussigny, CHE-108.692.436 (FOSC du 24.01.2020, p. 0/1004813915).
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Perez Ortiz Iñigo, d'Espagne, à Genève.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.