Informazioni su Grace St. Moritz GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Grace St. Moritz GmbH
- Grace St. Moritz GmbH ha sede a St. Moritz, è attiva e opera nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni».
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 20.10.2023.
- L’azienda Grace St. Moritz GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-230.940.096.
Dirigenza (5)
Amministrazione
Andreas Stephan Eggimann,
Raimund Kirchleitner,
David Frei,
Jarik Alejandro Tschirky
i più recenti aventi diritto di firma
Andreas Stephan Eggimann,
Raimund Kirchleitner,
David Frei,
Jarik Alejandro Tschirky
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.01.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
St. Moritz
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.4.006.415-0
IDI/IVA
CHE-230.940.096
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Hotels, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Hotellerie und Restauration sowie die Anbietung und Erbringung touristischer Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmungen erwerben, verwalten und verkaufen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Immobilien erwerben und verwalten, Patente, Lizenzen und Handelsmarken erwerben, entwickeln, anmelden oder verwerten. Sie kann Finanzgeschäfte mit Gruppengesellschaften abschliessen, ebenso Investitionen aller Art tätigen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Acribia AG | Zürich | 16.02.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 27.01.2022 | 15.02.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Grace St. Moritz GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005865715, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Grace St. Moritz GmbH, in St. Moritz, CHE-230.940.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680384).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, David, von Oetwil an der Limmat, in St. Moritz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obersiggenthal];
Tschirky, Jarik Alejandro, von Mels, in St. Moritz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Landquart].
Numero di pubblicazione: HR02-1005680384, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Grace St. Moritz GmbH, in St. Moritz, CHE-230.940.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005391235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Andreas Stephan, von Eriswil, in Bever, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Acribia AG (CHE-100.066.407), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1005391235, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Grace St. Moritz GmbH, in St. Moritz, CHE-230.940.096, Via Serlas 5, 7500 St. Moritz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Hotels, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Hotellerie und Restauration sowie die Anbietung und Erbringung touristischer Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmungen erwerben, verwalten und verkaufen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Immobilien erwerben und verwalten, Patente, Lizenzen und Handelsmarken erwerben, entwickeln, anmelden oder verwerten. Sie kann Finanzgeschäfte mit Gruppengesellschaften abschliessen, ebenso Investitionen aller Art tätigen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Kalel Capital Limited (HE 405678), in Nikosia (CY), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kirchleitner, Raimund, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Frei, David, von Oetwil an der Limmat, in Obersiggenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschirky, Jarik Alejandro, von Mels, in Landquart, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.