Informazioni su Gonset Immeubles Résidentiels SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gonset Immeubles Résidentiels SA
- Gonset Immeubles Résidentiels SA a Crissier è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». Gonset Immeubles Résidentiels SA è attiva.
- Gonset Immeubles Résidentiels SA ha 9 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 17.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-190.444.564.
- BHB Food Sàrl, Coparticipations SA, E-Gestion Léman SA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Charles André Gonset,
Markus Kammüller Bayard,
Pascal Maurice Gay,
Martial Ulysse Décoppet,
Laurent Staffelbach
i più recenti aventi diritto di firma
Charles André Gonset,
Markus Kammüller Bayard,
Pascal Maurice Gay,
Martial Ulysse Décoppet,
Claudio Romeo
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.04.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Crissier
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.106.371-0
IDI/IVA
CHE-190.444.564
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toutes opérations immobilières, soit notamment l'achat, la vente, la construction, la location, l'administration, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers, ainsi que toutes prestations de services dans le domaine de l'immobilier (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gonset Immeubles Résidentiels SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006131725, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Gonset Immeubles Résidentiels SA, à Crissier, CHE-190.444.564 (FOSC du 06.09.2023, p. 0/1005832268). Gonset Pierre n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Kammüller Bayard Markus, qui n'est plus vice-président, est nommé président avec signature collective à deux. Gonset Charles, qui n'est plus président, est nommé vice-président. Gay Pascal n'est plus délégué. Décoppet Martial, de Suscévaz, à Belmont-sur-Lausanne, est membre délégué du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005832268, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Gonset Immeubles Résidentiels SA, à Crissier, CHE-190.444.564 (FOSC du 06.12.2022, p. 0/1005621274). Kammüller Bayard Markus est nommé vice-président.
Numero di pubblicazione: HR02-1005621274, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Gonset Immeubles Résidentiels SA, à Crissier, CHE-190.444.564 (FOSC du 08.08.2022, p. 0/1005537062). La signature de Delafontaine Alexandre est radiée. Brendow Mark est nommé directeur. Signature collective à deux est conférée à Romeo Claudio, d'Italie, à Granges (Veveyse).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.