Informazioni su Golfclub Leuk (GCL)
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Golfclub Leuk (GCL)
- Golfclub Leuk (GCL) con sede a Susten è attiva. Golfclub Leuk (GCL) è attiva nel ramo «Servizi sport».
- La dirigenza dell’Organizzazione Golfclub Leuk (GCL) è composta da 8 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 06.08.2001.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 22.06.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’Organizzazione Golfclub Leuk (GCL) è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-109.419.239.
- Birdie Golf Management GmbH, Golf Leuk AG hanno lo stesso indirizzo come Golfclub Leuk (GCL).
Dirigenza (8)
i più recenti membri del comitato
Bernard Vogel,
lic. iur. Jean Michel Cina,
Daniel Antonio Anthamatten,
Marcel Kalbermatter,
Dietmar Kuonen
i più recenti aventi diritto di firma
Bernard Vogel,
lic. iur. Jean Michel Cina,
Daniel Antonio Anthamatten,
Marcel Kalbermatter,
Dietmar Kuonen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.08.2001
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Leuk
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.6.011.053-9
IDI/IVA
CHE-109.419.239
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein, nachstehend auch Club oder GCL genannt, bezweckt die Pflege und Förderung des Golfsports, die Förderung des Tourismus sowie die Pflege der geselligen Beziehungen unter den Mitgliedern und Gästen. Der Club und seine Mitglieder verpflichten sich in jeder Beziehung, die Regeln des Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew einzuhalten sowie die Direktiven und Reglemente von Swiss Golf (Dachverband Golfsport Schweiz) zu befolgen. Der Verein kann alle Massnahmen treffen, die diesem Zweck dienen. Insbesondere kann er Liegenschaften und Baurechte erwerben, mieten oder pachten, Gebäude erstellen oder mieten, Darlehen aufnehmen, einen seinen Mitgliedern und Gästen zugänglichen Restaurations- oder Hotelbetrieb mit Geschäften aller Art führen oder betreiben lassen, kurz alles unternehmen, was dem Vereinszweck im weitesten Sinne dienlich ist. Der GCL ist Mitglied bei Swiss Golf (Dachverband Golfsport in der Schweiz). Der Club organisiert und verwaltet die Vorgaben (Handicap).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
treuhand marugg + imsand ag | Brig-Glis | 20.03.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Golfclub Leuk GCL
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Golfclub Leuk (GCL)
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005775767, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Golfclub Leuk (GCL), in Leuk, CHE-109.419.239, Verein (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathieu, Jean Pierre, von Albinen, in Brig (Brig-Glis), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cina, Jean Michel, von Salgesch, in Salgesch, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogel, Bernard, von Unterbäch, in Unterbäch, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: HR02-1005557974, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Golfclub Leuk (GCL), in Leuk, CHE-109.419.239, Verein (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2021, Publ. 1005325404).
Statutenänderung:
08.06.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: HR02-1005325404, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Golfclub Leuk (GCL), in Leuk, CHE-109.419.239, Verein (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004853666).
Statutenänderung:
23.06.2021.
Zweck neu:
Der Verein, nachstehend auch Club oder GCL genannt, bezweckt die Pflege und Förderung des Golfsports, die Förderung des Tourismus sowie die Pflege der geselligen Beziehungen unter den Mitgliedern und Gästen. Der Club und seine Mitglieder verpflichten sich in jeder Beziehung, die Regeln des Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew einzuhalten sowie die Direktiven und Reglemente von Swiss Golf (Dachverband Golfsport Schweiz) zu befolgen. Der Verein kann alle Massnahmen treffen, die diesem Zweck dienen. Insbesondere kann er Liegenschaften und Baurechte erwerben, mieten oder pachten, Gebäude erstellen oder mieten, Darlehen aufnehmen, einen seinen Mitgliedern und Gästen zugänglichen Restaurations- oder Hotelbetrieb mit Geschäften aller Art führen oder betreiben lassen, kurz alles unternehmen, was dem Vereinszweck im weitesten Sinne dienlich ist. Der GCL ist Mitglied bei Swiss Golf (Dachverband Golfsport in der Schweiz). Der Club organisiert und verwaltet die Vorgaben (Handicap).
Mittel neu:
Eintrittsgebühren;
Jahresbeitrag Mitglieder (Sockelbeitrag, Jahresspielbeitrag, Swiss Golf Karte);
Einnahmen aus Veranstaltungen und Wettkämpfen;
Einnahmen aus Spielbetrieb;
Miet- oder Pachteinahmen (Restaurant, Hotel, Pro Shop, Caddyraum etc.);
Werbe- und Sponsoreneinahmen;
Darlehen, Kredite und Leasing;
freiwillige Zuwendungen aller Art;
sowie andere Einnahmen [bisher: Mittel: Beitrag der Mitglieder a) Anteilscheine, b) à fonds-perdu Beiträge;
Jahresbeiträge der Mitglieder;
Spielgebühren (Greenfees);
Darlehen und Kredite;
Zuschüsse der öffentlichen Hand;
Werbeeinnahmen;
freiwillige Zuwendungen aller Art von Mitgliedern und Dritten;
sowie andere Einnahmen.].
Organisation neu:
.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tscherry, Anton, genannt Tony, von Gampel-Bratsch, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathieu, Jean Pierre, von Albinen, in Brig (Brig-Glis), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Cina, Jean Michel, von Salgesch, in Salgesch, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abatemarco, Giuseppe Tulio, von Bitsch, in Bitsch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Anthamatten, Daniel Antonio, von Saas-Grund, in Eggerberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Chanton, Stefan, von St. Niklaus, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Kalbermatter, Marcel, von Niedergesteln, in Visp, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Kuonen, Dietmar, von Guttet-Feschel, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Supersaxo, Gerold Arian, von Saas-Fee, in Saas-Grund, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Saas Fee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Vogel, Bernard, von Unterbäch, in Unterbäch VS (Unterbäch), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.