Indirizzo
c/o Silvia Wolleb
Sandgass 6
5242 Lupfig
Informazioni su Gönnerverein Haus Eigenamt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gönnerverein Haus Eigenamt
- Gönnerverein Haus Eigenamt è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle case di riposo e per disabili». La sede si trova a Lupfig.
- Gönnerverein Haus Eigenamt ha 3 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 11.10.2019. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione Gönnerverein Haus Eigenamt è iscritta con l’IDI CHE-114.153.136.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.04.2008
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Lupfig
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.6.030.392-3
IDI/IVA
CHE-114.153.136
Ramo economico
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein bezweckt, die Haus Eigenamt AG ideell und finanziell zu fördern und Anschaffungen zu ermöglichen, die der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen in der Haus Eigenamt AG dienen. Mittel neu: Mitgliederbeiträge, Spenden, Legaten, Veranstaltungen usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Redi AG Treuhand | Frauenfeld | 10.02.2017 | 10.10.2019 | |
Beyeler Audit | Liestal | 26.06.2014 | 09.02.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Altersheimverein Eigenamt
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gönnerverein Haus Eigenamt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004735980, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Altersheimverein Eigenamt, in Birrhard, CHE-114.153.136, Verein (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662686).
Statutenänderung:
27.03.2019.
Name neu:
Gönnerverein Haus Eigenamt.
Sitz neu:
Lupfig.
Domizil neu:
c/o Silvia Wolleb, Sandgasse 6, 5242 Lupfig.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt, die Haus Eigenamt AG ideell und finanziell zu fördern und Anschaffungen zu ermöglichen, die der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen in der Haus Eigenamt AG dienen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Legaten, Veranstaltungen usw. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge.]. Gemäss Erklärung des Vorstandes untersteht der Verein keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Redi AG Treuhand (CHE-107.887.569), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004662686, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Altersheimverein Eigenamt, in Birrhard, CHE-114.153.136, Verein (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4443963).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vertrag vom 12.06.2019 und Inventar per 31.12.2018 Aktiven von CHF 4'025'253.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'458'073.09 auf die Haus Eigenamt AG, in Lupfig (CHE-336.668.409).
Gegenleistung:
400 Namenaktien zu CHF1'000.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Ursula, von Langnau im Emmental, in Birrhard, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttikofer, Markus, von Meinisberg, in Birr, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodenmann, Roland, von Aarau, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Judith, von Vechigen, in Birr, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Richard, von Murgenthal, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Hanspeter, von Rohrbach, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhringer, Beatrice, von Nufenen, in Wettingen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Doris, von Balsthal, in Birr, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Obrist, Susanne, von Birr, in Birr, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wolleb, Silvia, von Lupfig, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4443963, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Altersheimverein Eigenamt, in Birrhard, CHE-114.153.136, Verein (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2017, Publ. 3715619). [Gemeindefusion vom 01.01.2018].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodenmann, Roland, von Aarau, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Scherz].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.