Indirizzo
c/o M. Rohrer
Solothurnerstrasse 47
4053 Basel
Informazioni su GLOBEPADDLER AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GLOBEPADDLER AG
- GLOBEPADDLER AG opera nel settore «Commercio di beni di consumo» ed è attualmente attiva. La sede è a Basel.
- L’azienda è stata costituita nel 08.12.1999.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 20.07.2015.
- L’azienda GLOBEPADDLER AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-105.325.450.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Roland Kern,
Matthias Christian Rohrer,
Christian Martin Ryser
i più recenti aventi diritto di firma
Roland Kern,
Matthias Christian Rohrer,
Christian Martin Ryser
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.12.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.4.001.888-1
IDI/IVA
CHE-105.325.450
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland den Handel mit Sportartikeln und verwandte Artikeln sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Sportaktivitäten und Reisen insbesondere im Kanusport. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum enterben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- GLOBEPADDLER GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GLOBEPADDLER AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2278737, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
GLOBEPADDLER AG, in Basel, CHE-105.325.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, Publ. 6970858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werro, Markus, von Courtepin, in Magglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werro, Elisabeth, von Courtepin, in Magglingen, Mitglied der Geschäftsleitung und Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Matthias Christian, von Basel und Eiken, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kern, Roland, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6970858, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
GLOBEPADDLER AG, in Basel, CH-270.4.001.888-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, Publ. 6406880).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Lorenz, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Matthias Christian, von Basel und Eiken, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ryser, Christian, von Dürrenroth und Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon ZH].
Numero di pubblicazione: 6406880, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
GLOBEPADDLER AG, in Basel, CH-270.4.001.888-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2011, S. 0, Publ. 6071844).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Lorenz, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grenzach-Wyhlen (DE)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.