Informazioni su Global Kitchen GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Global Kitchen GmbH
- Global Kitchen GmbH ha sede a Olten ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- Global Kitchen GmbH ha 4 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 23.08.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Global Kitchen GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-308.408.228.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.08.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Olten
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.4.021.889-2
IDI/IVA
CHE-308.408.228
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von Gastronomieunternehmen, Cateringservices, Consulting im Gastro- und Inneneinrichtungsbereich. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind, ferner Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Global Kitchen GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005821999, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Global Kitchen GmbH, in Olten, CHE-308.408.228, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüniger, Franziska, von Altendorf, in Stüsslingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sabo, Ibrahim Kayhan, genannt Kayhan, von Oberentfelden, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005551331, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Global Kitchen GmbH, in Olten, CHE-308.408.228, Marktgasse 23, 4600 Olten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.2022.
Zweck:
Betrieb von Gastronomieunternehmen, Cateringservices, Consulting im Gastro- und Inneneinrichtungsbereich. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind, ferner Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen mit Brief, Fax oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 25.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sabo, Ibrahim Kayhan, genannt Kayhan, von Oberentfelden, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Altera, Pietro, von Olten, in Olten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Grüniger, Franziska, von Altendorf, in Stüsslingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Rölli, Dominik, von Langendorf, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Salsi, Sergio, von Olten, in Stüsslingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.