Informazioni su GLC Immo Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GLC Immo Sàrl
- GLC Immo Sàrl a Ferreyres è una Società a garanzia limitata nel ramo «Esercizio di una società partecipate». GLC Immo Sàrl è attiva.
- La dirigenza dell’azienda GLC Immo Sàrl è composta da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 02.04.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-225.166.758.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Ferreyres
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.171.016-9
IDI/IVA
CHE-225.166.758
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la prise et l'administration de participations à toutes entreprises, notamment l'acquisition, la détention et la cession de participations à d'autres sociétés ou entreprises commerciales, industrielles ou financières en Suisse et à l'étranger et à des sociétés immobilières en Suisse et à l'étranger, directement ou indirectement, en son nom et pour son compte ou pour le compte de tiers, à titre de placements ou pour tout autre motif, à l'exclusion de toutes opérations immobilières prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GLC Immo Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005998648, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
GLC Immo Sàrl, à Ferreyres, CHE-225.166.758 (FOSC du 14.11.2023, p. 0/1005884642). Crottaz Dominique n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Crottaz Lionel, qui n'est plus secrétaire, signe désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: HR02-1005884642, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
GLC Immo Sàrl, à Ferreyres, CHE-225.166.758 (FOSC du 28.12.2016, p. 0/3252359). Crottaz Grégoire, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 20 parts de CHF 100 à l'associé-gérant Crottaz Lionel, désormais titulaire de 200 parts de CHF 100;
Crottaz Lionel, maintenant à La Sarraz, continue à signer collectivement à deux, désormais sans restriction.
Numero di pubblicazione: 3252359, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
GLC Immo Sàrl, à Ferreyres, en Etraz 3, 1313 Ferreyres, CHE-225.166.758. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 5 décembre 2016 modifiés le 19 décembre 2016.
But:
la société a pour but la prise et l'administration de participations à toutes entreprises, notamment l'acquisition, la détention et la cession de participations à d'autres sociétés ou entreprises commerciales, industrielles ou financières en Suisse et à l'étranger et à des sociétés immobilières en Suisse et à l'étranger, directement ou indirectement, en son nom et pour son compte ou pour le compte de tiers, à titre de placements ou pour tout autre motif, à l'exclusion de toutes opérations immobilières prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature collective à deux, toutefois pas entre eux:
Crottaz Lionel, à Ferreyres, avec 180 parts de CHF 100, secrétaire, et Crottaz Grégoire, à Daillens, avec 20 parts de CHF 100, tous deux de Saint-Barthélemy (VD). Signature collective à deux est conférée à Crottaz Dominique, de Saint-Barthélemy (VD), à Ferreyres, gérant et président.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courrier électronique. Selon déclaration du 5 décembre 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.