Informazioni su GHEZZI VIAGGI SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GHEZZI VIAGGI SA
- GHEZZI VIAGGI SA è una Società anonima con sede a Rivera. GHEZZI VIAGGI SA appartiene al settore «Trasporto di persone e merci su strada» ed è attualmente attiva.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 08.12.2020.
- L’azienda GHEZZI VIAGGI SA è iscritta con l’IDI CHE-112.158.022.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Gianni Ghezzi,
Roberto Ghezzi,
Stefania Ida Luisa Cavalli-Ghezzi
i più recenti aventi diritto di firma
Gianni Ghezzi,
Roberto Ghezzi,
Stefania Ida Luisa Cavalli-Ghezzi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Monteceneri
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-514.3.028.734-5
IDI/IVA
CHE-112.158.022
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo
La gestione di un'agenzia di trasporto di persone e merci direttamente con mezzi propri o tramite terzi. L'organizzazione di viaggi e pratiche di tour-operator nonché l'esercizio di un'officina meccanica compreso il noleggio di veicoli ed il servizio calla neve. La compera, vendita e gestione di immobili. La partecipazione ad altre società aventi scopo analogo o similare nonché ogni altra attività legata allo scopo sociale.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Qualifid GmbH | Steinhausen | 13.11.2008 | 27.05.2009 | |
Studio Fiduciario Ulrich Willi | Torricella-Taverne | 09.02.2007 | 12.11.2008 | |
Fiduciaria Strozzi SA in liquidazione | Lugano | 28.12.2004 | 08.02.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GHEZZI VIAGGI SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005042323, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
GHEZZI VIAGGI SA, in Monteceneri, CHE-112.158.022, società anonima (Nr. FUSC 244 del 16.12.2015, p.0, Pubbl. 2543075).
Statuti modificati:
02.12.2020.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Nuove persone iscritte o modifiche:
Ghezzi, Gianni, da Monteceneri, in Pregassona (Lugano), presidente, con firma individuale [finora: da Sigirino, in Lugano].
Numero di pubblicazione: 2543075, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
GHEZZI VIAGGI SA, in Monteceneri, CHE-112.158.022, società anonima (FUSC no. 231 del 26.11.2010, p. 20, Pubbl. 5912270).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Ghezzi, Gianni, da Sigirino, in Lugano, presidente, con firma individuale [finora: da Sigirino, amministratore unico con firma individuale];
Ghezzi, Roberto, da Monteceneri, in Monteceneri, membro, con firma individuale;
Cavalli-Ghezzi, Stefania Ida Luisa, da Intragna, in Locarno, membro, con firma individuale.
Numero di pubblicazione: 5912270, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
GHEZZI VIAGGI SA, in Rivera, CH-514.3.028.734-5, società anonima (FUSC no. 101 del 28.05.2009, p. 14, Pubbl. 5040814).
Nuova denominazione del Comune di sede:
Monteceneri. La modifica di sede avviene in seguito all'aggregazione con il nuovo Comune denominato Monteceneri sulla base del Decreto legislativo del 24.06.2010.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.