Informazioni su Ghelma AG REDEKO
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ghelma AG REDEKO
- Ghelma AG REDEKO opera nel settore «Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti» ed è attualmente attiva. La sede è a Meiringen.
- L’azienda è stata costituita nel 12.11.1991 e ha 5 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 10.10.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-101.976.200.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Corinne Marusik-von Allmen,
Michael Kiser,
Sandro Ghelma-Linder,
Mathias Ghelma,
Dominik Ghelma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.11.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Meiringen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.006.114-0
IDI/IVA
CHE-101.976.200
Ramo economico
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Recycling, Deponieren und Kompostieren von Material aller Art sowie die Rekultivierung von Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Unternehmen erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lehmann + Bacher Treuhand AG | Meiringen | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Ghelma AG Redeko
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ghelma AG REDEKO
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005856575, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ghelma AG REDEKO, in Meiringen, CHE-101.976.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005167934).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marusik-von Allmen, Corinne, von Lauterbrunnen, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Allmen, Corinne].
Numero di pubblicazione: HR02-1005167934, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ghelma AG REDEKO, in Meiringen, CHE-101.976.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130583).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiser, Michael, von Sarnen, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Allmen, Corinne, von Lauterbrunnen, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005130583, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ghelma AG REDEKO, in Meiringen, CHE-101.976.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, S.0, Publ. 6764994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Peter, von Guttannen, in Meiringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghelma, Dominik, von Meiringen, in Meiringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ghelma, Sandro, von Meiringen, in Meiringen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ghelma, Mathias, von Meiringen, in Meiringen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehmann + Bacher Treuhand AG (CHE-105.798.216), in Meiringen, Revisionsstelle [bisher: Lehmann + Bacher Treuhand AG].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.