Informazioni su Getreide Mittelthurgau AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Getreide Mittelthurgau AG
- Getreide Mittelthurgau AG ha sede a Märstetten ed è attiva. Essa opera nel ramo «Depositi e logistica».
- La dirigenza dell’azienda Getreide Mittelthurgau AG fondata il 14.11.2001 è composta da 8 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 06.01.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Getreide Mittelthurgau AG è iscritta nel cantone TG con l’IDI CHE-109.358.247.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Thomas Vetsch,
Thomas Bruggmann-Amstad,
Stefan Frei,
Thomas Ruch,
Silvan Ziegler
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.11.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Märstetten
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.014.939-3
IDI/IVA
CHE-109.358.247
Ramo economico
Depositi e logistica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Getreidesammelstelle mit den dazu erforderlichen Einrichtungen; Getreideübernahme von den Produzenten; Behandlung, Lagerung und Verkauf des Getreides; Behandlung und Vermittlung von Getreide und Ölsaaten und weitere, mit den vorhandenen Anlagen mögliche Dienstleistungen für Dritte. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 22.12.2016 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 22.04.2009 | 21.12.2016 | |
fenaco Genossenschaft | Bern | <2004 | 21.04.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Getreide Mittelthurgau AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005646278, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Getreide Mittelthurgau AG, in Märstetten, CHE-109.358.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581737).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi, Bruno, von Wila, in Affeltrangen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Thomas, von Grabs, in Hattenhausen (Wäldi), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bruggmann-Amstad, Thomas, von Münchwilen (TG), in Münchwilen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005581737, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Getreide Mittelthurgau AG, in Märstetten, CHE-109.358.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005027030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Hermann, von Berg SG, in Affeltrangen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Numero di pubblicazione: HR02-1005027030, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Getreide Mittelthurgau AG, in Märstetten, CHE-109.358.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Max, von Rüschegg, in Hugelshofen (Kemmental), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raschle, Markus, von Hemberg, in Felben-Wellhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.