Informazioni su GetränkeDienst AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GetränkeDienst AG
- GetränkeDienst AG ha sede a Uster, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione di bevande (senza alcool)».
- La dirigenza dell’azienda GetränkeDienst AG fondata il 16.03.2007 è composta da 2 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.05.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda GetränkeDienst AG è iscritta con l’IDI CHE-113.509.957.
- Oltre all’azienda GetränkeDienst AG sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: BIWAG AG, Brauerei Uster Braukultur AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.03.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Uster
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.3.012.175-4
IDI/IVA
CHE-113.509.957
Ramo economico
Fabbricazione di bevande (senza alcool)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung und der nationale und internationale Vertrieb von innovativen Getränken und Foodprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (5)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Schweizerische Treuhandgesellschaft (Revision) AG | Bern | 09.01.2014 | 11.10.2016 | |
Schweizerische Treuhandgesellschaft AG, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | 23.10.2013 | 08.01.2014 | |
TBO Revisions AG | Zürich | 13.05.2011 | 22.10.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Creative Drinks Ltd.
- Creative Drinks AG
- GetränkeDienst SA
- Creative Drinks SA
- GetränkeDienst Ltd.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GetränkeDienst AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004887241, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Creative Drinks AG, in Uster, CHE-113.509.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, S.0, Publ. 3103289).
Statutenänderung:
29.04.2020.
Firma neu:
GetränkeDienst AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(GetränkeDienst SA) (GetränkeDienst Ltd.).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Jürg, von Küsnacht (ZH), in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3103289, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Creative Drinks AG, in Stallikon, CHE-113.509.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1274063).
Statutenänderung:
28.09.2016.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Brauereistrasse 16, 8610 Uster.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung und der nationale und internationale Vertrieb von innovativen Getränken und Foodprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fry, Giusep, von Sumvitg, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
STG Revision AG (CHE-115.534.630), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Hans Peter, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1274063, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Creative Drinks AG, in Stallikon, CHE-113.509.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1140933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magnusson, Yvo, von Bubikon, in Meilen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhard, Roland Daniel, von Zürich und Geroldswil, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizerische Treuhandgesellschaft AG, Zweigniederlassung Zürich (CH-020.9.003.231-4), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fry, Giusep, von Sumvitg, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
STG Revision AG (CHE-115.534.630), in Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.