Informazioni su Giusep Aluis Fry
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Giusep Aluis Fry
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006070903, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Giardino Verde Pflanzen & Event AG, in Uitikon, CHE-110.281.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, S.0, Publ. 2843977).
Domizil neu:
c/o Cordula Fry, Stallikerstrasse 24, 8142 Uitikon Waldegg. Gemäss Erklärung vom 06.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fry, Giusep, von Sumvitg, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
STG Revision AG (CHE-115.534.630), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fry, Cordula, von Sumvitg, in Uitikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fry, Fabian, von Sumvitg, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fry, Vanessa, von Sumvitg, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006058083, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kreaktiv-Events GmbH, in Uitikon, CHE-115.818.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815413).
Domizil neu:
c/o Fabian Fry, Stallikerstrasse 26, 8142 Uitikon Waldegg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fry, Giusep, von Sumvitg, in Uitikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fry, Fabian, von Sumvitg, in Uitikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1006044584, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hotel UTO KULM AG, in Stallikon, CHE-114.611.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005746937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fry, Giusep, von Sumvitg, in Birmensdorf (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fry, Fabian, von Sumvitg, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].