Informazioni su get'osm AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu get'osm AG
- get'osm AG è attualmente attiva e opera nel settore «Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting». La sede si trova a Bergdietikon.
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.09.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-410.134.093.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Christoph Alexander Wyer,
Thomas Erni,
Dr. Stephan Peter Sigrist Achermann,
Philipp Husistein,
Thierry Kneissler
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.04.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bergdietikon
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.051.547-1
IDI/IVA
CHE-410.134.093
Ramo economico
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Betrieb, den Unterhalt und die Vermarktung von Internetplattformen, insbesondere im Bereich Mobilität und Lifestyle, sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- get'osm Ltd
- get'osm SA
- Fast Forward Ltd
- Fast Forward AG
- Fast Forward SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: get'osm AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006126211, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
get'osm AG, in Bergdietikon, CHE-410.134.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2023, Publ. 1005792609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedweg, Maurus, von Schwarzenberg, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005792028, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fast Forward AG, in Schlieren, CHE-410.134.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2022, Publ. 1005622865). Die Rechtseinheit (Firma neu: get'osm AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bergdietikon im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005792609, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fast Forward AG, bisher in Schlieren, CHE-410.134.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2022, Publ. 1005622865).
Statutenänderung:
28.06.2023.
Firma neu:
get'osm AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(get'osm SA) (get'osm Ltd).
Sitz neu:
Bergdietikon.
Domizil neu:
Kirchstrasse 5, 8962 Bergdietikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedweg, Maurus, von Schwarzenberg, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.