Informazioni su Gesytech GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gesytech GmbH
- Gesytech GmbH opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva. La sede è a Burgdorf.
- Gesytech GmbH ha 3 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 29.06.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-114.839.305.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Electrocom Installations GmbH, HEMS-TEC GmbH.
Dirigenza (3)
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Niederhauser,
Bruno René Ritz,
Karin Niederhauser-Beer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.04.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Burgdorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.044.603-3
IDI/IVA
CHE-114.839.305
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Gebäudesystemtechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Forum für Treuhand AG | Burgdorf | 19.10.2018 | 17.06.2020 | |
Biha AG | Bern | 28.12.2011 | 15.07.2018 | |
accontax Markus Gfeller Treuhand AG | Langenthal | 04.05.2009 | 28.04.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gesytech GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004922478, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 8'747 vom 15.06.2020 Gesytech GmbH, in Burgdorf, CHE-114.839.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913496).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz, Bruno René, von Goms, in Grafenried (Fraubrunnen), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: von Fraubrunnen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004913496, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gesytech GmbH, in Burgdorf, CHE-114.839.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2018, Publ. 1004480147).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Remus Peter, von Ziefen, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blaser, Peter, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Forum für Treuhand AG (CHE-108.652.135), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Daniel, von Wyssachen, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Niederhauser-Beer, Karin, von Wyssachen und Trub, in Burgdorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ritz, Bruno René, von Fraubrunnen, in Grafenried (Fraubrunnen), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Grafschaft, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004480147, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gesytech GmbH, in Burgdorf, CHE-114.839.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359813).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forum für Treuhand AG (CHE-108.652.135), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.