Indirizzo
Wangenstrasse 154
3172 Niederwangen b. Bern
Informazioni su Germat GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Germat GmbH
- Germat GmbH da Niederwangen b. Bern opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 7 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 15.05.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-105.831.983.
- Geko Holding AG, Gerüst GmbH Wir schaffen Zugang hanno lo stesso indirizzo come Germat GmbH.
Dirigenza (7)
Amministrazione
Urs Schneider,
Marco Alessandro Garbani,
Beat Ambord,
Ulrich Bütikofer,
Andreas Kradolfer
i più recenti aventi diritto di firma
Urs Schneider,
Marco Alessandro Garbani,
Beat Ambord,
Ulrich Bütikofer,
Andreas Kradolfer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.04.1944
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Köniz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.4.009.978-6
IDI/IVA
CHE-105.831.983
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf von Grundstücken sowie das Erbringen aller Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien. Die Gesellschaft kann im weiteren Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GEWERBETREUHAND AG BERN | Bern | 18.09.2008 | 19.05.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gerüst GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Germat GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005745897, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Germat GmbH, in Bern, CHE-105.831.983, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3856173).
Statutenänderung:
02.05.2023.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Wangenstrasse 154, 3172 Niederwangen b. Bern.
Weitere Adressen:
Wangenstrasse 154, Postfach 574, 3018 Bern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biedermann, Silvia, von Jens, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3856173, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Germat GmbH, in Bern, CHE-105.831.983, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1510859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garbani, Pietro, von Bern und Gresso, in Ittigen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Hofer, Heidi, von Rothrist, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garbani, Marco, von Bern, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Urs, von Basel und Bern, in Aeugst am Albis, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Biedermann, Silvia, von Jens, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1510859, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Germat GmbH, in Bern, CHE-105.831.983, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, Publ. 6759738). Gemäss Erklärung vom 07.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CH-035.3.009.694-5), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geko Holding AG (CHE-355.156.245), in Bern, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 30'000.00 [bisher: Geko Holding AG (CH-036.3.054.381-3)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.