Informazioni su Genossenschaft Zeitgut Luzern
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Zeitgut Luzern
- Genossenschaft Zeitgut Luzern ha sede a Luzern ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altri servizi sociali».
- Il dirigenza è composto da ha 8 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 05.03.2013.
- Il 15.08.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Genossenschaft Zeitgut Luzern.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Genossenschaft Zeitgut Luzern: bellicon AG, bellicon schweiz ag.
Dirigenza (8)
i più recenti membri dell'amministrazione
David Weber,
Roger Franz Ettlin,
Marieanne Wimmer,
Nicole Christen Leuenberger,
Roger Aeschlimann
i più recenti aventi diritto di firma
David Weber,
Roger Franz Ettlin,
Laslo Niffeler,
Marieanne Wimmer,
Nicole Christen Leuenberger
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.03.2013
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.5.795.993-2
IDI/IVA
CHE-386.433.021
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Verbreitung von Zeitgutschriften für Unterstützung und Begleitung (Nachbarschaftshilfe) als vierte Vorsorgesäule.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trescor Treuhand Luzern AG | Luzern | 08.03.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Genossenschaft KISS Luzern
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Zeitgut Luzern
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005816539, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Zeitgut Luzern, in Luzern, CHE-386.433.021, Genossenschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanolari, Alain, von Brusio und Kriens, in Horw, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Roger, von Kerns, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer;
Weber, David, von Sursee, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer.
Numero di pubblicazione: HR02-1005599182, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Zeitgut Luzern, in Luzern, CHE-386.433.021, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2022, Publ. 1005524845).
Domizil neu:
Taubenhausstrasse 14, 6005 Luzern.
Numero di pubblicazione: HR02-1005524845, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Zeitgut Luzern, in Luzern, CHE-386.433.021, Genossenschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417758).
Statutenänderung:
25.05.2022.
Domizil neu:
Rosenbergstrasse 3, 6004 Luzern. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fry, Peter, von Disentis/Mustér, in Malters, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin;
Schärli Beck, Regula, von Luzern, in Luzern, Aktuarin (Nichtmitglied), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Roger, von Hitzkirch, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Christen Leuenberger, Nicole, von Emmen, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Fuchs Genzoli, Magdalena, von Wängi, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Wimmer, Marieanne, von Escholzmatt-Marbach, in Ebikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Zanolari, Alain, von Brusio und Kriens, in Horw, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Niffeler, Laslo, von Mauensee, in Luzern, Aktuar (Nichtmitglied), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.