Indirizzo
c/o Kurt Marti
Säntisstrasse 20a
9240 Uzwil
Informazioni su Genossenschaft Wohnen 60plus Uzwil
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Wohnen 60plus Uzwil
- Genossenschaft Wohnen 60plus Uzwil opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Uzwil.
- Genossenschaft Wohnen 60plus Uzwil ha 6 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 20.06.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio SG con l’IDI CHE-456.775.575.
Dirigenza (6)
i più recenti membri dell'amministrazione
Kurt Marti,
Christine Wirth,
Dr. René Baer,
Paul Gähwiler,
Horst Kämpfen
i più recenti aventi diritto di firma
Kurt Marti,
Christine Wirth,
Dr. René Baer,
Paul Gähwiler,
Horst Kämpfen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.11.2015
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Uzwil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.5.078.775-6
IDI/IVA
CHE-456.775.575
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft ist politisch und konfessionell neutral. Sie beschafft, baut und erhält dauerhaft preisgünstige Wohnungen unter Ausschluss jeder spekulati-ver Absicht im Sinne des eidgenössischen Wohnraumförderungsgesetzes (WPG) und entsprechender und kommunaler Erlass. Bei der Wohnungsvergabe werden die Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Uzwil bevorzugt. Die Genossenschaft kann Grundstücke oder Immobiliengesellschaften erwerben oder veräussern sowie Häuser bauen, erwerben, verwalten und vermieten und sich an Unternehmungen ähnlicher Art beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Control-Hohl AG | Uzwil | 12.11.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Wohnen 60plus Uzwil
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005772994, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Wohnen 60plus Uzwil, in Uzwil, CHE-456.775.575, Genossenschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, S.0, Publ. 4325277).
Domizil neu:
c/o Kurt Marti, Säntisstrasse 20a, 9240 Uzwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dintheer, Werner, von Erlen, in Niederuzwil (Uzwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Kurt, von Schangnau, in Uzwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4325277, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Wohnen 60plus Uzwil, in Uzwil, CHE-456.775.575, Genossenschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, Publ. 2479107).
Statutenänderung:
05.04.2018.
Zweck neu:
Die Genossenschaft ist politisch und konfessionell neutral. Sie beschafft, baut und erhält dauerhaft preisgünstige Wohnungen unter Ausschluss jeder spekulati-ver Absicht im Sinne des eidgenössischen Wohnraumförderungsgesetzes (WPG) und entsprechender und kommunaler Erlass. Bei der Wohnungsvergabe werden die Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Uzwil bevorzugt. Die Genossenschaft kann Grundstücke oder Immobiliengesellschaften erwerben oder veräussern sowie Häuser bauen, erwerben, verwalten und vermieten und sich an Unternehmungen ähnlicher Art beteiligen.
Numero di pubblicazione: 2479107, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Wohnen 60plus Uzwil, in Uzwil, CHE-456.775.575, c/o Werner Dintheer, In der Breiti 14a, 9244 Niederuzwil, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.09.2015.
Zweck:
Beschaffung und Bauen von preisgünstigen Wohnungen unter Ausschluss jeder spekulativer Absicht im Sinne des eidgenössischen Wohnraumförderungsgesetzes (WFG) und entsprechender kantonaler und kommunaler Erlasse. Bei der Wohnungsvergabe werden die Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Uzwil bevorzugt. Die Genossenschaft kann Grundstücke oder Immobiliengesellschaften erwerben oder veräussern sowie Häuser bauen, erwerben, verwalten und vermieten und sich an Unternehmungen ähnlicher Art beteiligen.
Anteilscheine:
CHF 2'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Genossenschafter an die Mitglieder erfolgen durch Brief an die dem Vorstand bekannt gegebenen Adressen.
Eingetragene Personen:
Dintheer, Werner, von Erlen, in Niederuzwil (Uzwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Christine, von Kirchberg SG, in Uzwil, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel, Lucas, von Rebstein, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpfen, Horst, von Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, René, von Hütten, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gähwiler, Paul, von Kirchberg SG, in Henau (Uzwil), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Kurt, von Schangnau, in Uzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Control-Hohl AG (CHE-107.466.328), in Uzwil, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.