Informazioni su Genossenschaft St. Gervais
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft St. Gervais
- Genossenschaft St. Gervais è una Società cooperativa con sede a Biel/Bienne. Genossenschaft St. Gervais appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- Genossenschaft St. Gervais è stata costituita nel 01.01.1920.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 18.10.2022.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-102.373.926.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Genossenschaft St. Gervais: KartellCulturel, St. Gervais Biel AG, TROUBLESHOOTER Event GmbH.
Dirigenza (6)
i più recenti membri dell'amministrazione
Dana Augsburger-Brom,
Mascia Nuzzello Sanson,
Christoph Kobi,
Gerhard Graber,
Ursula Kilian
i più recenti aventi diritto di firma
Dana Augsburger-Brom,
Christoph Kobi,
Ursula Kilian,
Emil Jan Mollet
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1920
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.5.005.452-0
IDI/IVA
CHE-102.373.926
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft hat zum Zweck der Allgemeinheit und insbesondere ihren Mitgliedern den Vorteil eines familiären Lokals zu erhalten; kulturelle und künstlerische Aktivitäten zu unterstützen; die Liegenschaft an der Untergasse 21 in Biel zu verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Genossenschaft St-Gervais
- Restaurant et Coopérative St-Gervais RCG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft St. Gervais
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005585265, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft St. Gervais, in Biel/Bienne, CHE-102.373.926, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263883).
Statutenänderung:
25.08.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaegi, Pascal, von Basel, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffer, Beat, von Stettlen, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollet, Emil Jan, von Rüti bei Büren, in Biel/Bienne, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kilian, Ursula, von Les Breuleux, in Biel/Bienne, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Donzé-Meier, Ursula, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Augsburger-Brom, Dana, von Biel/Bienne und Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kobi, Christoph, von Rapperswil (BE), in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied + Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nuzzello, Mascia, italienische Staatsangehörige, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: 3263883, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft St. Gervais, in Biel/Bienne, CHE-102.373.926, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1654143).
Statutenänderung:
25.05.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augsburger-Brom, Dana, von Biel/Bienne und Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graber, Gerhard, von Sigriswil, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaffer, Beat, von Stettlen, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1654143, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft St. Gervais, in Biel/Bienne, CHE-102.373.926, Genossenschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cherbuin, Anne, von Corcelles-près-Payerne, in Biel/Bienne, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kümmin, Peter, von Wollerau, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Gerhard, von Sigriswil, in Grenchen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Kobi, Christoph, von Rapperswil BE, in Biel/Bienne, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaegi, Pascal, von Basel, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.