Informazioni su Genossenschaft Sonne Hinteregg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Sonne Hinteregg
- Genossenschaft Sonne Hinteregg opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Hinteregg.
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 15.12.1980.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 23.11.2021, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-104.005.824.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Rahel Hürzeler,
Christina Friederike Salzmann,
Katharina Scharfenberger,
Armin Köhli,
Verena Koppmeier
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.12.1980
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Egg
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.5.900.697-7
IDI/IVA
CHE-104.005.824
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Genossenschaft ist es: ihren Mitgliedern preiswerte Wohnungen anzubieten; die Substanz der Liegenschaft Güetliweg 1, 8132 Hinteregg, zu erhalten. Dafür erlässt sie "Richtlinien für Renovationen und bauliche Veränderungen", die als integraler Bestandteil dieser Statuten gelten; den Betrieb dieser Liegenschaft zu gewährleisten und die Gemeinschaft im Haus zu fördern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Sonne Hinteregg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005339796, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Sonne Hinteregg, in Egg, CHE-104.005.824, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717328).
Statutenänderung:
01.07.2021.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist es: ihren Mitgliedern preiswerte Wohnungen anzubieten;
die Substanz der Liegenschaft Güetliweg 1, 8132 Hinteregg, zu erhalten. Dafür erlässt sie "Richtlinien für Renovationen und bauliche Veränderungen", die als integraler Bestandteil dieser Statuten gelten;
den Betrieb dieser Liegenschaft zu gewährleisten und die Gemeinschaft im Haus zu fördern.
Anteilscheine neu:
CHF 1'000.00 [bisher: CHF 500.--].
Numero di pubblicazione: HR02-1004717328, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Sonne Hinteregg, in Egg, CHE-104.005.824, Genossenschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, S.0, Publ. 2351393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jud, Andreas, von Gommiswald, in Egg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürzeler, Rahel, von Zürich, in Egg, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salzmann, Christina Friederike, deutsche Staatsangehörige, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2351393, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Sonne Hinteregg, in Egg, CHE-104.005.824, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 28, Publ. 4923918).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Philipp, von Langnau am Albis, in Egg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doll, Simone, von Zürich, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Andreas, von Gommiswald, in Egg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rieden, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köhli, Armin, von Zürich und Kallnach, in Egg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scharfenberger, Katharina, von Kriens, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.