Indirizzo
c/o Beat Widmer
Rietwiesenstrasse 1
5426 Lengnau AG
Informazioni su Genossenschaft Solarenergie Lengnau
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Solarenergie Lengnau
- Genossenschaft Solarenergie Lengnau con sede a Lengnau AG è una Società cooperativa nel ramo «Produzione e fornitura di energia elettrica». Genossenschaft Solarenergie Lengnau è attiva.
- Genossenschaft Solarenergie Lengnau è stata costituita nel 03.02.2012.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 27.05.2014.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AG è il seguente: CHE-334.229.401.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Axel Tams,
Beat Widmer,
Claudia Widmer,
Renato Cescato,
Daniel Robert Grob
i più recenti aventi diritto di firma
Axel Tams,
Beat Widmer,
Claudia Widmer,
Renato Cescato,
Daniel Robert Grob
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.02.2012
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Lengnau (AG)
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.5.035.053-6
IDI/IVA
CHE-334.229.401
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe Projektierung, Bau, Unterhalt und Betrieb von Photovoltaikanlagen zur Solarstromeinspeisung in das öffentliche Elektrizitätsnetz, sodass die Genossenschaftsmitglieder entsprechend ihrem Flächenanteil einen Teil ihres Strombedarfs CO2-frei produzieren können, sowie die Förderung des Informationsaustausches unter den Genossenschaftsmitgliedern betreffend Nutzung der Solarenergie. Sie kann die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Behörden und im Gesetzgebungsverfahren wahren.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Solarenergie Lengnau
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1524085, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Solarenergie Lengnau, in Lengnau AG, CHE-334.229.401, Genossenschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2014, Publ. 1413015).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tams, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Lengnau AG, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1413015, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Solarenergie Lengnau, in Lengnau AG, CHE-334.229.401, Genossenschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, Publ. 6540190).
Domizil neu:
c/o Beat Widmer, Rietwiesenstrasse 1, 5426 Lengnau AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elsässer-Müller, Erika, von Leuzigen, in Lengnau AG, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andermatt, Dieter, von Merenschwand, in Lengnau AG, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsässer, Rolf, von Leuzigen, in Lengnau AG, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Beat, von Lengnau AG, in Lengnau AG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Daniel, von Lengnau AG, in Lengnau AG, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cescato, Renato, von Obersiggenthal, in Lengnau AG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Claudia, von Freienwil, in Lengnau AG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6540190, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Solarenergie Lengnau, in Lengnau AG, CH-400.5.035.053-6, c/o Erika Elsässer-Müller, Datteboolweg 5, 5426 Lengnau AG, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.01.2012, 23.01.2012.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe Projektierung, Bau, Unterhalt und Betrieb von Photovoltaikanlagen zur Solarstromeinspeisung in das öffentliche Elektrizitätsnetz, sodass die Genossenschaftsmitglieder entsprechend ihrem Flächenanteil einen Teil ihres Strombedarfs CO2-frei produzieren können, sowie die Förderung des Informationsaustausches unter den Genossenschaftsmitgliedern betreffend Nutzung der Solarenergie. Sie kann die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Behörden und im Gesetzgebungsverfahren wahren.
Anteilscheine:
CHF 200.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten..
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen auf elektronischem Weg oder durch Brief an die letzte der Genossenschaft bekannt gegebene Adresse. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 23.01.2012 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Elsässer-Müller, Erika, von Leuzigen, in Lengnau AG, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andermatt, Dieter, von Merenschwand, in Lengnau AG, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsässer, Rolf, von Leuzigen, in Lengnau AG, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.