Indirizzo
c/o Armin Loher
Gmeindstrasse 6
9462 Montlingen
Informazioni su Genossenschaft Siedlung Wattenau Montlingen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Siedlung Wattenau Montlingen
- Genossenschaft Siedlung Wattenau Montlingen ha sede a Montlingen, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- Il dirigenza è composto da ha 6 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 14.08.1991.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 18.01.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SG è il seguente: CHE-103.518.498.
Dirigenza (6)
i più recenti membri dell'amministrazione
Mirjam Baumgartner,
Pascal Heinz Benz,
Andrea Beatrix Dietsche-Loher,
Armin Loher,
Harald Beat Herrsche
i più recenti aventi diritto di firma
Mirjam Baumgartner,
Pascal Heinz Benz,
Andrea Beatrix Dietsche-Loher,
Armin Loher,
Harald Beat Herrsche
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.08.1991
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Oberriet (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.5.033.258-7
IDI/IVA
CHE-103.518.498
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Preisgünstige Alters- und Sozialwohnungen erstellen, verwalten und vermieten. Die Genossenschaft kann auch andere altersgerechte Wohnungen vermitteln, Grundstücke zu diesem Zweck kaufen und verkaufen oder Baurechte erwerben.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Siedlung Wattenau Montlingen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005937921, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Siedlung Wattenau Montlingen, in Oberriet (SG), CHE-103.518.498, Genossenschaft (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016, S.0, Publ. 2868613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loher-Eggenberger, Margrith, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Mirjam, von Oberriet (SG), in Montlingen (Oberriet (SG)), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2868613, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Siedlung Wattenau Montlingen, in Oberriet SG, CHE-103.518.498, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6772718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bandel, Lothar Josef, von Oberriet SG und Oberegg, in Oberriet SG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst-Benz, Maria Louisa, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Pascal Heinz, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietsche-Loher, Andrea Beatrix, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6772718, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Siedlung Wattenau Montlingen, in Oberriet SG, CH-320.5.033.258-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, Publ. 6187764).
Domizil neu:
c/o Armin Loher, Gmeindstrasse 6, 9462 Montlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loher, Walter, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Max, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loher, Richard, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loser, Alois, von Mosnang, in Montlingen (Oberriet), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Felix, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Breuss-Benz, Rita, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knupp, Josef, von Muolen, in Eichenwies (Oberriet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Speck-Forster, Alice, von Appenzell, in Montlingen (Oberriet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Züllig, Rolf, von Romanshorn, in Montlingen (Oberriet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loher, Armin Johann, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bandel, Lothar Josef, von Oberriet SG und Oberegg, in Oberriet SG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrsche, Harald Beat, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loher-Eggenberger, Margrith, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst-Benz, Maria Louisa, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Adrian, von Oberriet SG, in Rebstein, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.