Informazioni su Genossenschaft REGI Die Neue
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft REGI Die Neue
- Genossenschaft REGI Die Neue da Sirnach opera nel ramo «Esercizio di una editoria (analogo/digitale)» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Genossenschaft REGI Die Neue fondata il 26.10.2010 è composta da 7 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 02.10.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Genossenschaft REGI Die Neue.
Dirigenza (7)
i più recenti membri dell'amministrazione
Irma Schatt-Reichmuth,
Bruno Wick,
Hans Eduard Mäder-Gmür,
Matthias Urs Küng,
Brigitta Maria Häberli-Koller
i più recenti aventi diritto di firma
Irma Schatt-Reichmuth,
Bruno Wick,
Hans Eduard Mäder-Gmür,
Matthias Urs Küng,
Brigitta Maria Häberli-Koller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.10.2010
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Sirnach
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.5.024.510-5
IDI/IVA
CHE-116.138.366
Ramo economico
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herausgabe einer regionalen Zeitung für ihre Mitglieder und die interessierte Bevölkerung im Allgemeinen. Die Genossenschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften kaufen oder verkaufen, Rechte, Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
rütsche & partner ag | Aadorf | 02.10.2020 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Brunner & Schär Treuhand AG | Aadorf | 01.11.2010 | 01.10.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft REGI Die Neue
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004991487, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft REGI Die Neue, in Sirnach, CHE-116.138.366, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner & Schär Treuhand AG (CH-440.3.002.052-8), in Aadorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
rütsche & partner ag (CHE-109.552.269), in Aadorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004723736, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft REGI Die Neue, in Sirnach, CHE-116.138.366, Genossenschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, Publ. 3433313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Peter Reinhard, von Bichelsee-Balterswil, in Ettenhausen (Aadorf), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshart, René, von Fischingen, in Oberwangen TG (Fischingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wick, Bruno, von Zuzwil (SG), in Münchwilen TG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wick, Bruno Karl, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schatt, Irma, von Unteriberg, in Dussnang (Fischingen), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberli-Koller, Brigitta, genannt Brigitte, von Münchenbuchsee, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mäder, Hans, von Kirchberg (SG), in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Matthias, von Konolfingen, in Guntershausen b. Aadorf (Aadorf), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3433313, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft REGI Die Neue, in Sirnach, CHE-116.138.366, Genossenschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2014, Publ. 1301479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Hans Peter, von Uesslingen-Buch, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberli-Koller, Brigitta, genannt Brigitte, von Münchenbuchsee, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.