Informazioni su Genossenschaft Kanzlerhäuser Wettingen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Kanzlerhäuser Wettingen
- Genossenschaft Kanzlerhäuser Wettingen da Wettingen opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Genossenschaft Kanzlerhäuser Wettingen è composta da 5 persone.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 26.07.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Genossenschaft Kanzlerhäuser Wettingen è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-104.032.755.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Andrea Hübscher,
Daniel Meier,
Lea Schmidmeister,
Luca Voser,
Martina Elisabeth Meyer
i più recenti aventi diritto di firma
Andrea Hübscher,
Daniel Meier,
Lea Schmidmeister,
Luca Voser,
Martina Elisabeth Meyer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.03.1982
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Wettingen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.5.004.574-4
IDI/IVA
CHE-104.032.755
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zurverfügungstellung von günstigem Wohnraum an ihre Mitglieder.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Alpinus Treuhandgesellschaft AG | Männedorf | 14.03.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MSA Audit Marc Siegrist | Laufenburg | 14.03.2011 | 13.03.2019 | |
RINER Treuhand & Beratung | Gebenstorf | 03.06.2010 | 13.03.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Kanzlerhäuser Wettingen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005804534, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Kanzlerhäuser Wettingen, in Wettingen, CHE-104.032.755, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555749).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duss, Gabriel, von Ruswil, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kallen, Martin, von Frutigen, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, Ellen, von Villigen, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuenschwander, Carima, von Langnau im Emmental, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Andrea, von Wohlenschwil, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Daniel, von Schneisingen, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidmeister, Lea, von Arni (AG), in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser, Luca, von Neuenhof, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005555749, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Kanzlerhäuser Wettingen, in Wettingen, CHE-104.032.755, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Yves, von Huttwil, in Wettingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Martina Elisabeth, von Uezwil, in Wettingen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004981616, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Kanzlerhäuser Wettingen, in Wettingen, CHE-104.032.755, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004657217).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Jeannine, von Koblenz, in Wettingen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Yves, von Huttwil, in Wettingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.