Indirizzo
c/o Maja Eichenberger
Tannerstrasse 25
5000 Aarau
Informazioni su Genossenschaft Hestia - Wohnprojekt Fraueninitiative
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Hestia - Wohnprojekt Fraueninitiative
- Genossenschaft Hestia - Wohnprojekt Fraueninitiative opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Aarau.
- La dirigenza dell’Organizzazione Genossenschaft Hestia - Wohnprojekt Fraueninitiative è composta da 4 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 18.06.2002.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 15.08.2022.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone AG con l’IDI CHE-109.614.516.
Dirigenza (4)
i più recenti membri dell'amministrazione
Dominik Meier,
Philipp Herzog,
Silvia Meier,
Maja Eichenberger
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.06.2002
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Aarau
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.5.023.535-0
IDI/IVA
CHE-109.614.516
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung, Erstellung und Beschaffung von preisgünstigen Wohnungen im Miet- und Eigentumsverhältnis auf gemeinnütziger Grundlage im Sinne des Wohnraumförderungsgesetzes des Bundes (WFG) für ihre Genossenschafterinnen und Genossenschafter; sie kann Grundstücke und Baurechte erwerben, belasten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Hestia - Wohnprojekt Fraueninitiative
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005541165, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Hestia - Wohnprojekt Fraueninitiative, in Aarau, CHE-109.614.516, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004560141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Elsbeth, von Speicher, in Muhen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dominik, von Waltenschwil, in Aarau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004560141, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Hestia - Wohnprojekt Fraueninitiative, in Aarau, CHE-109.614.516, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4108347). [Gemeindefusion vom 01.01.2019].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Silvia, von Reitnau, in Aarau, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Attelwil].
Numero di pubblicazione: 4108347, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Hestia - Wohnprojekt Fraueninitiative, in Aarau, CHE-109.614.516, Genossenschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2619527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Elisabeth, genannt Elisa, von Küttigen, in Aarau, Aktuarin, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merkler, Marianne, von Dietikon, in Aarau, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Philipp, von Raperswilen, in Aarau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Silvia, von Attelwil, in Aarau, Aktuarin, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.