Informazioni su Genossenschaft Elektra Itingen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Elektra Itingen
- Genossenschaft Elektra Itingen ha sede a Itingen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Produzione e fornitura di energia elettrica».
- Genossenschaft Elektra Itingen è stata costituita nel 25.08.1966.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 28.06.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Genossenschaft Elektra Itingen.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Rolf Stöckli,
Martin Jaggi-Schaffner,
Ernst Häfelfinger,
Filip Raimond Baechtold,
Nathalie Janine Steiner
i più recenti aventi diritto di firma
Rolf Stöckli,
Martin Jaggi-Schaffner,
Ernst Häfelfinger,
Filip Raimond Baechtold,
Nathalie Janine Steiner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.08.1966
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Itingen
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.5.910.317-3
IDI/IVA
CHE-101.666.521
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Abgabe elektrischer Energie im Rahmen der technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zu angemessenen Bedingungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hersberger Revisionsgesellschaft AG | Seltisberg | 28.06.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Alltax AG Wirtschaftsprüfung | Basel | 02.07.2014 | 27.06.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Elektra Itingen
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Elektra Itingen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006070170, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Genossenschaft Elektra Itingen, in Itingen, CHE-101.666.521, Genossenschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krenger-Egger, Alfred, von Itingen, in Itingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Rolf, von Hofstetten-Flüh, in Itingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hersberger Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.796.642), in Seltisberg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3671611, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Genossenschaft Elektra Itingen, in Itingen, CHE-101.666.521, Genossenschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2016, Publ. 2999299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhof-Guldenmann, Felix, von Itingen, in Itingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaggi, Martin, von Itingen, in Itingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2999299, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Genossenschaft Elektra Itingen, in Itingen, CHE-101.666.521, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587445).
Statutenänderung:
27.04.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Howald, Annamarie, von Wangenried, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Regenass-Hugentobler, Markus, von Ramlinsburg, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelfinger-Schaub, Marianne, von Sissach, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfiffner, Walter, von Mels, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lurz-Finkbeiner, Christine, von Liestal und Mellingen, in Itingen, Mitglied, Aktuarin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baechtold, Filip Raimond, von Schleitheim, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelfinger, Ernst, von Sissach, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Nathalie Janine, von Herisau, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.