Informazioni su Genossenschaft der Baufreunde
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft der Baufreunde
- Genossenschaft der Baufreunde è una Società cooperativa con sede a Zürich. Genossenschaft der Baufreunde appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Genossenschaft der Baufreunde è composta da 8 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 27.04.1944.
- Il 23.08.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-102.422.766.
Dirigenza (8)
i più recenti membri dell'amministrazione
Jeanine Stephanie Wey,
Bernd Zepter,
Kurt Williner,
Markus René Harsch,
Mia Vorburger
i più recenti aventi diritto di firma
Jeanine Stephanie Wey,
Bernd Zepter,
Kurt Williner,
Markus René Harsch,
Katrin Margot Schönenberger
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.04.1944
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.5.900.525-7
IDI/IVA
CHE-102.422.766
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern guten und preisgünstigen Wohnraum zu beschaffen und zu erhalten. Sie ist bestrebt, Räume für alle Bevölkerungskreise anzubieten. Sie fördert das Zusammenleben im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität. Die Genossenschaft kann in ihren Gebäuden Räume für geschäftliche Dienstleistungen anbieten. Die Genossenschaft ist politisch und konfessionell neutral.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 11.04.2016 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hans J. Huber, dipl. Wirtschaftsprüfer | Birmensdorf (ZH) | 21.03.2011 | 10.04.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft der Baufreunde
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005821652, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft der Baufreunde, in Zürich, CHE-102.422.766, Genossenschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2023, Publ. 1005704888).
Domizil neu:
Binzmühlestrasse 306, 8046 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guntern, Franziska, von Ernen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey, Jeanine Stephanie, von Volketswil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005704888, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft der Baufreunde, in Zürich, CHE-102.422.766, Genossenschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005537307, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft der Baufreunde, in Zürich, CHE-102.422.766, Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263263).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Adelheid, von Zürich und Besenbüren, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegger, Evelyne, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harsch, Markus, von Zürich, in Mettmenstetten, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Williner, Kurt, von Zürich, in Niederhasli, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zepter, Bernd, von Uzwil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schönenberger, Katrin Margot, von Zürich, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.