Indirizzo
c/o Stefan Truffer
Bord 75
3924 St. Niklaus VS
Informazioni su Genossenschaft Bergrestaurant Jungeralp
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Bergrestaurant Jungeralp
- Genossenschaft Bergrestaurant Jungeralp con sede a St. Niklaus VS è una Società cooperativa nel ramo «Amministrazione delle aziende gastronomiche». Genossenschaft Bergrestaurant Jungeralp è attiva.
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 02.12.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’Organizzazione Genossenschaft Bergrestaurant Jungeralp è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-183.877.159.
Dirigenza (6)
i più recenti membri dell'amministrazione
Felix Elio Pollinger,
Stefan Anton Truffer,
Barbara Philipp,
Josiane Schmid,
Bruno Pollinger
i più recenti aventi diritto di firma
Felix Elio Pollinger,
Stefan Anton Truffer,
Barbara Philipp,
Josiane Schmid,
Bruno Pollinger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.04.2015
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
St. Niklaus
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.5.016.123-2
IDI/IVA
CHE-183.877.159
Ramo economico
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe den Bau, Betrieb und Unterhalt eines Bergrestaurants.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Valesia AG | Visp | 11.03.2020 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fux Treuhand & Beratung AG | St. Niklaus | 09.04.2015 | 10.03.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Bergrestaurant Jungeralp
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005347973, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Genossenschaft Bergrestaurant Jungeralp, in St. Niklaus, CHE-183.877.159, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2020, Publ. 1004850221).
Domizil neu:
c/o Stefan Truffer, Bord 75, 3924 St. Niklaus VS.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Roger, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Fux, Karl Heinz, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truffer, Stefan Anton, von St. Niklaus, in St. Niklaus VS (St. Niklaus), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tuffer, Stefan Anton, in Mattsand (St. Niklaus), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Pollinger, Felix Elio, von St. Niklaus, in St. Niklaus VS (St. Niklaus), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Pollinger, Felix, in Ried-Brig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Philipp, Barbara, von St. Niklaus, in St. Niklaus VS (St. Niklaus), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schmid, Josiane, von St. Niklaus, in St. Niklaus VS (St. Niklaus), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1004850221, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Genossenschaft Bergrestaurant Jungeralp, in St. Niklaus, CHE-183.877.159, Genossenschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2018, Publ. 1004475996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fux Treuhand & Beratung AG (CHE-108.202.789), in St. Niklaus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand Valesia AG (CHE-105.757.720), in Visp, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004475996, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Genossenschaft Bergrestaurant Jungeralp, in St. Niklaus, CHE-183.877.159, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4399207).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pollinger, Felix, von St. Niklaus, in Ried-Brig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.